Entreprise : MAP SPACE COATINGS - SIREN 334 860 525
Identité
Dénomination
MAP SPACE COATINGS
SIREN (siège)
334 860 525
Date d'immatriculation au RNE
10/03/1986
Début d’activité
01/01/2021
Date de fin de la personne morale
09/03/2085
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1987
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Fabrication de peintures
Code APE
2030Z - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Capital social
1500000 EUR
Adresse du siège
1 RUE PAUL MAES 09270 MAZERES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE BONZOM
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
MAP HOLDING
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Pamiers
Dénomination
CABINET B.DELON ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
CABINET CHRISTIAN LAFFITTE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2021
Siret
33486052500073
Code APE
2030Z - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication de peintures
Adresse
1 RUE PAUL MAES
09270 , MAZERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE BONZOM
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/11/1986
Siret
33486052500024
Code APE
243Z
Adresse
AV DE LA RIJOLE
09100 , PAMIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/06/1996
Siret
33486052500032
Code APE
2030Z - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Adresse
2 RUE CLEMENT ADER
09100 , PAMIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI.
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/12/2009
Siret
33486052500065
Code APE
2030Z - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Adresse
ZAC DE LA CROISEE
74270 , CHENE-EN-SEMINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT LA GRANDE COMBE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/12/2009
Siret
33486052500057
Code APE
2030Z - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication et vente de peintures
Adresse
LIEUDIT LA GRANDE COMBE
74270 , CHENE-EN-SEMINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE LA CROISEE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1999
Siret
33486052500040
Code APE
243Z
Adresse
68 RUE CROIX DE L’ORME
78630 , MORAINVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/10/2009
Description
Historique des observations / dossier RCS : Mention du 06/10/2009 TRANSFORMATIONS EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES A compter du : 05/12/2008 Ancienne forme juridique : S.A à DIRECTOIRE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/03/1986
Description
Historique des observations RCS : ANNONCE LEGALE : LA TRIBUNE LIBRE DU 07/02/86 A COMPTER DU 28/06/90 : AUGMENTATION DE CAPITAL CELUI-CI EST FIXE A 2 500 000 F ANNONCE LEGALE : LA TRIBUNE DU 06/07/90 A COMPTER DU 01/04/92 : BRANCHE D'ACTIVITE DE "PEINTURES AERONAUTIQUES" DONNEE EN LOCATION GERANCE A LA SARL MAPAERO ANNONCE LEGALE : LA TRIBUNE LIBRE DU 24/07/92 A COMPTER DU 01/01/93 : VENTE DE LA BRANCHE D'ACTIVITE DE "PEINTURES AERONAUTIQUES" A LA SARL MAPAERO RCS FOIX B 387 465 750 ANNONCE LEGALE : LA TRIBUNE LIBRE DU 19/02/93 A COMPTER DU 19/02/93 : NOMINATION DE MR ALEXANDRE HENRI ET DE MME GUERARD FRANCOISE EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS EN REMPLACEMENT DE MRS RAMBAUDE JEAN ET PARENT LEON ANNONCE LEGALE : LA TRIBUNE LIBRE DU 26/02/93 A COMPTER DU 16/07/93 : NOMINATION DE MR MAES PAUL EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MLE GUERARD FRANCOISE ANNONCE LEGALE : LA TRIBUNE LIBRE DU 23/07/93 A COMPTER DU 12/06/95, MR MAES PAUL, ADMINISTRATEUR, REMPLACE MR BRACHOTTE JEAN FRANCOIS EN QUALITE DE PDG. CELUI-CI DEVIENT SIMPLE ADMINISTRATEUR ANNONCE LEGALE : LA TRIBUNE LIBRE DU 30/06/95 A COMPTER DU 12 JUIN 1995 : CHANGEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES ET SUPPLEANTS. ANCIEN C.A.C. TITULAIRE : CABINET BELOU MALISSARD NOUVEAU C.A.C. " : MR BONNEFONT ROLAND ANCIEN C.A.C. SUPPLEANT : MR BONALD PIERRE NOUVEAU C.A.C " : MR LAFFITTE CHRISTIAN INSERTION : LA TRIBUNE LIBRE DU 14/06/1996 A COMPTER DU 14 JUIN 1996 : AUGMENTATION DE CAPITAL PORTE DE 2.500.000 F A 7.500.000 F NOMINATION DE MR MAES BENOIT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR SIEGE SOCIAL TRANSFERE DE PAMIERS, CHEMIN DE LA RIJOLLE, A : Z.I. RUE CLEMENT ADER A COMPTER DU 11/07/96, DEMISSION DE MR ALEXANDRE HENRI EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR ANNONCE LEGALE : LA TRIBUNE LIBRE DU 30/08/96 A COMPTER DU 02/06/1998: MR BONNEFONT ROLAND EST REMPLACE AUX FONCTIONS DE CAC TITULAIRE PAR LE CABINET LAFFITTE. LE CABINET LAFFITTE EST REMPLACE AUX FONCTIONS DE CAC SUPPLEANT PAR LA SARL DELON ET ASSOCIES INSERTION : LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 17/07/98 A COMPTER DU 12/10/98, SUITE A LA MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE (ANCIENNE : S.A) NOMINATION DE MME BRACHOTTE ANNE EN QUALITE DE PDT DU DIRECTOIRE ET DE MR D'ARZAC BERTRAND EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ; MR MAES PAUL (ANCIEN PDG) EST NOMME PDT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ; MR BRACHOTTE JEAN FRANCOIS (ANIEN ADM.) EST NOMME MEMBRE DU DIRECTOIRE ET MR MAES BENOIT (ANCIEN (ADM.) EST NOMME VICE PDT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE INSERTION : LA GAZETTE ARIEGEOSIE DU 16/10/98 Mention du 09/11/2001 : AUGMENTATION CONVERSION DE CAPITAL A compter du : 27/04/2001 Ancien : 7.500.000 FRF Nouveau : 1.500.000 EUR Annonce légale : GAZETTE ARIEGEOISE DU 26/10/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).