Entreprise : ATELIER D'ETUDES 2 B SARL - SIREN 334 820 891
Identité
Dénomination
ATELIER D'ETUDES 2 B SARL
SIREN (siège)
334 820 891
Date d'immatriculation au RNE
03/03/1986
Début d’activité
01/01/1986
Date de fin de la personne morale
02/03/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
BUREAU D'ETUDES - GESTION TECHNIQUE - COMMERCIALE, FINANCIERE ET ADMINIS- TRATIVE SE RAPPORTANT A TOUS PROJETS ET PROGRAMMES DE CONSTRUCTIONADJONCTION DE : GESTION DE PARTICIPATIONS
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
2808990 EUR
Adresse du siège
1103 RTE DE MEGEVE 74920 COMBLOUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRONDEX MICHEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Combloux
Nom, Prénom(s)
BRONDEX JOEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Combloux
Nom, Prénom(s)
BRONDEX JEAN , CLAUDE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Combloux
Nom, Prénom(s)
PAQUIER MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Quintal
Dénomination
Audicé Alpes
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Annecy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33482089100011
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
BUREAU D'ETUDES - GESTION TECHNIQUE - COMMERCIALE, FINANCIERE ET ADMINIS- TRATIVE SE RAPPORTANT A TOUS PROJETS ET PROGRAMMES DE CONSTRUCTIONADJONCTION DE : GESTION DE PARTICIPATIONS
Adresse
1103 RTE DE MEGEVE
74920 , COMBLOUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/001551
Date d'ajout
18/02/2008
Description
Adjonction d'activité NOUVELLES ACTIVITES : BUREAU D'ETUDES - GESTION TECHNIQUE - COMMERCIALE, FINANCIERE ET ADMINIS- TRATIVE SE RAPPORTANT A TOUS PROJETS ET PROGRAMMES DE CONSTRUCTION ADJONCTION DE : GESTION DE PARTICIPATIONS ANCIENNES : BUREAU D'ETUDES - GESTION TECHNIQUE - COMMERCIALE, FINANCIERE ET ADMINIS- TRATIVE SE RAPPORTANT A TOUS PROJETS ET PROGRAMMES DE CONSTRUCTION date d'effet : 20/12/2007
Numéro d'observation
F08/001550
Date d'ajout
18/02/2008
Description
Modification autre NOUVELLE FORME JURIDIQUE : SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE ANCIENNE : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE. NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 2 808 990. 00 € ANCIEN : 9. 000 € MR BRONDEX JEAN CLAUDE GERANT EST NOMME PRESIDENT. MMRS BRONDEX MICHEL ET BRONDEX JOEL NOUVEAUX MEMBRES SONT NOMMES DIRECTEURS GENERAUX. MR GASNER MICHEL NOUVEAU MEMBRE EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. ALTITUDE COMMISSARIAT NOUVEAU MEMBRE EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE. DECISION AG EN DATE DU 20 DECEMBRE 2007 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 11 JANVIER 2008 date d'effet : 20/12/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).