Entreprise : MEBEL SA - SIREN 334 735 404
Identité
Dénomination
MEBEL SA
SIREN (siège)
334 735 404
Date d'immatriculation au RNE
20/02/1986
Date de fin de la personne morale
19/02/2085
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
4 T RUE HONORE D ESTIENNE D ORVES 92150 SURESNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE SINGLY OLGA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Noisy-le-Roi
Nom, Prénom(s)
MEBARKI MOHAMED MOLYB
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PRIEUR PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
THIBAUT NATHALIE MARIE AMELIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Paris
Dénomination
STE SECCG
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/03/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
33473540400033
Code APE
222C
Origine du fonds
Création
Activité principale
La création, l'édition, la Compostion, la photocomposition, la photogravure, le façonnage, l'impression, la publication, Ettout procédés de commercialisation se rapportant aux arts graphiques, le transport et Ttes activités de prestations de service en général
Adresse
4 T RUE 4 &4BIS Rue DE NANTERRE
92150 , Suresnes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/03/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1986
Siret
33473540400025
Code APE
222C
Adresse
20 RUE EDGAR QUINET
92120 , MONTROUGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21416
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13896
Date d'ajout
11/03/1992
Description
Par jugement en date du 11 Mars 1992 Le Tc de Nanterre à ouvert une procédure de redressement judiciaire et prononcé la liquidation judiciaire 92/283 Représentant des Creanciers/liquidateur : Me Riffier, 8 Pce Gabriel péri 92000 Nanterre - juge commissaire : monsieur p. Mathieu -
Numéro d'observation
13494
Date d'ajout
03/03/1992
Description
Déclaration de cessation des paiements au greffe de Nanterre le 03 Mars 1992 -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).