Entreprise : M.F.F. - SIREN 334 517 000
Identité
Dénomination
M.F.F.
SIREN (siège)
334 517 000
Date d'immatriculation au RNE
19/04/1991
Date de fin de la personne morale
18/04/2085
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
81209.59 EUR
Adresse du siège
29 BD SAINT MARTIN 75003 PARIS 3 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEBLAYE CHRISTIAN , JEAN , GILBERT
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1944
Commune de résidence
Vaucresson
Nom, Prénom(s)
FAGGIANELLI JACQUES
Qualité
Vice-Président, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SARDET PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
COULAUD ODILE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BELLENGUEZ FRANCOIS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Villennes Sur Seine
Nom, Prénom(s)
FALLOT CYRIL , DANIEL , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Puteaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/11/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/02/1986
Siret
33451700000041
Code APE
741G
Origine du fonds
Création
Activité principale
LE DEVELOPPEMENT LA VENTE ET LA DISTRIBUTION DE LOGICIELS POUR CARTES ET SYSTEMES A MICROPROCESSEUR ET LOGICIEL DE COMPTABILITE ET INTERFACAGE SPECIALISES LA PRISE DE PARTICIPATIONS OU D'INTERETS SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT DANS TOUTE ENTREPRISE S'INTERESSANT AUX PRODUITS OU AUX SERVICES DE LUXE A LA MODE OU AU DESIGN TOUS SERVICES ETUDES CONSEILS ET PRESTATIONS DE SERVICE LIES.
Adresse
29 BD 29 boulevard St Martin
75003 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
33451700000033
Code APE
741G
Adresse
60 BD MALESHERBES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1991B0564019
Date d'ajout
14/12/2022
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 14/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1991B0564017
Date d'ajout
10/11/2022
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 10/11/2022 NOMMANT SELARL ATHENA en la personne de Me Camille Steiner 16 rue Friant 75014 Paris, LIQUIDATEUR EN REMPLACEMENT DU LIQUIDATEUR PRECEDEMMENT DESIGNE
Numéro d'observation
39938
Date d'ajout
05/08/2005
Description
JUGEMENT DU 02.08.2005. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M M.SCETBON DIDI
Numéro d'observation
16350
Date d'ajout
10/05/2005
Description
JUGEMENT DU 21.04.2005. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M M.MISIRACA
Numéro d'observation
89624
Date d'ajout
24/03/2003
Description
JUGEMENT DU 16.01.2003. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M M.VERCKEN
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
72527
Date d'ajout
29/11/1994
Description
JUGEMENT DU -24.11.94-.OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO -945811-, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: -24.05.93-, JUGE COMMISSAIRE: -M.MARION-, REPRESENTANT DES CREANCIERS - LIQUIDATEUR: -ME BELHASSEN 39 RUE ETIENNE-MARCEL 75001 PARIS-, DELAI DE DECLARATION DE CREANCES : 4 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT . DIT QUE LE REPRESENTANT DES CREANCIERS DEVRA DEPOSER LA LISTE DES CREANCES DANS UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DU TERME DU DELAI DE DECLARATION DES CREANCES.
Numéro d'observation
71496
Date d'ajout
15/11/1994
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 10.11.94 AU GREFFE DE PARIS
Numéro d'observation
6196
Date d'ajout
28/01/1993
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :DU 31 DECEMBRE 1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).