Entreprise : SCI 9 RUE VALENTIN ABEILLE - SIREN 334 401 973
Identité
Dénomination
SCI 9 RUE VALENTIN ABEILLE
SIREN (siège)
334 401 973
Date d'immatriculation au RNE
20/12/1985
Date de fin de la personne morale
19/12/2035
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
9 RUE VALENTIN ABEILLE 77160 PROVINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUARANTE ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1943
Commune de résidence
Provins
Nom, Prénom(s)
WARTEL CATHERINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Provins
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/12/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/12/1985
Siret
33440197300014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition la propriété la gestion la mise en valeur l'exploitation par la location ou autrement de tous appartements ou immeubles ou faits et actions de société et spécialement l'exploitation par bail de biens et et droits immobiliers sis à provins 9 rue valentin abeille
Adresse
9 RUE 9 Rue VALENTIN ABEILLE
77160 , Provins - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1829
Date d'ajout
11/12/2018
Description
Radiation d'office article R 123-136 du code de commerce lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du 1er alinéa de l'article R123-125 du code de commerce, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
94966
Date d'ajout
10/09/2018
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
94610
Date d'ajout
06/09/2018
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Provins. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).