Entreprise : SABEL - SIREN 334 272 028
Identité
Dénomination
SABEL
SIREN (siège)
334 272 028
Date d'immatriculation au RNE
27/12/1985
Début d’activité
01/11/1985
Date de fin de la personne morale
26/12/2084
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Domaine pharmaceutique, toute activité de fabrication et commercialisation et autres activités telles que prestations de services et activités connexes, prise de participation avec ledit objet
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Capital social
4032000 EUR
Adresse du siège
CHE RURAL DE SINANCOURT 60390 AUNEUIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHULOT JEAN-PIERRE , LOUIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Saint Paul
Dénomination
VEGA CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
CERGY
Dénomination
ROZWAG AUDIT ET CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lamorlaye
Nom, Prénom(s)
DOUERE Francois
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Saint-Cyr-l'École
Dénomination
Mme Johanne AUBRY - CABINET FITECO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Leu-la-Forêt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1985
Siret
33427202800013
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Domaine pharmaceutique, toute activité de fabrication et commercialisation et autres activités telles que prestations de services et activités connexes, prise de participation en rapport avec ledit objet.
Adresse
CHE RURAL DE SINANCOURT
60390 , AUNEUIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/09/2009
Description
Changement de forme juridique à compter du 19 juin 2009 - Ancienne forme : Société Anonyme à Conseil d'Administration.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
27/10/1987
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 27/10/1987.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/12/1985
Description
Historique : Mise en harmonie des statuts avec la loi du 15 mai 2001 dite NRE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).