Entreprise : CUMA DE LA FAGE - SIREN 334 246 808
Identité
(Entreprise radiée le 16/08/2023)
Dénomination
CUMA DE LA FAGE
SIREN (siège)
334 246 808
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1985
Date de fin de la personne morale
30/12/2084
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital social
1981.84 EUR
Adresse du siège
LA FAGE 48600 GRANDRIEU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M. BROUILLET DANIEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAILLARD JEAN , PIERRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Grandrieu
Nom, Prénom(s)
THOMAS ROBERT
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Grandrieu
Nom, Prénom(s)
PEREZ PASCAL , JEAN-MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Grandrieu
Nom, Prénom(s)
BROUILLET DANIEL , JEAN-MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Grandrieu
Nom, Prénom(s)
RICHARD DIDIER , LUCIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Grandrieu
Nom, Prénom(s)
DUPIRE MICHEL , JEAN , PHILIPPE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Grandrieu
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/10/1985
Siret
33424680800011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
ESPINOUSETTE
48600 , GRANDRIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/10/1985
Siret
33424680800029
Nom commercial
CUMA DE LA FAGES
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise à disposition des adhérents de matériel agricole etc.
Adresse
Chez M. BROUILLET Daniel
48600 , Grandrieu - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
la Fage
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1627
Date d'ajout
16/08/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
368
Date d'ajout
15/03/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 20/02/2017 Liquidateur : BROUILLET Daniel, Jean-Marie Le siège de la liquidation est fixé à : Chez M. Brouillet Daniel - la Fage 48600 Grandrieu Journal d'annonces légales : LOZERE NOUVELLE en date du 16/03/2017
Numéro d'observation
469
Date d'ajout
07/04/2014
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 24/11/2012 : Ancienne adresse : Chez M. GAILLARD Jean-Pierre - Espinousette 48600 Grandrieu Nouvelle adresse : Chez M. BROUILLET Daniel - la Fage 48600 Grandrieu Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/11/2012 : Nouveau : PEREZ Pascal, Jean-Marc, Président Nouveau : BROUILLET Daniel, Jean-Marie, Trésorier Nouveau : RICHARD Didier, Lucien, Secrétaire Nouveau : DUPIRE Michel, Jean, Philippe, Vice-Trésorier Changement de qualité : GAILLARD Jean Pierre, Président devient Vice-Secrétaire Changement de qualité : THOMAS Robert, Vice-président du conseil de surveillance devient Vice-président
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).