Entreprise : VAL-DE-MARNE SERVICES P.L. - SIREN 334 150 976
Identité
Dénomination
VAL-DE-MARNE SERVICES P.L.
Sigle
VMS
SIREN (siège)
334 150 976
Date d'immatriculation au RNE
13/12/1985
Date de fin de la personne morale
12/12/2060
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
257440 EUR
Adresse du siège
16 RUE DES ROUTIERS MIN 94150 RUNGIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE ROUTIER DE PARIS RU
BP 107
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LUEN MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1938
Commune de résidence
Le Pecq
Nom, Prénom(s)
BRANDEBOURGER MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1934
Commune de résidence
Sucy-en-Brie
Nom, Prénom(s)
LECOEUR BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1941
Commune de résidence
Antony
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/06/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/1992
Siret
33415097600044
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Réparation, entretien, maintenance de tous véhicules et de tout matériel, activité de stations services, vente de carburants et lubrifiants, courtier, commissionnaire de marchandises ou matériel achat et vente de matériel
Adresse
16 RUE 16 Rue DES ROUTIERS
94150 , Rungis - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE ROUTIER DE PARIS RU
BP 107
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/06/1988
Siret
33415097600036
Code APE
501Z
Adresse
CHE VERT
94370 , SUCY-EN-BRIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19374
Date d'ajout
07/04/2021
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 04/11/2020 nommant Me Souchon Alain François 6 Boulevard Jean Baptiste Oudry 94000 Créteil liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
26881
Date d'ajout
27/08/2019
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 27 août 2019 nommant M. Viguie Patrick juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
18371
Date d'ajout
01/07/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 01/07/2016 nommant Mme Gambier Brigitte juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
1496
Date d'ajout
19/01/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 15/01/2009 nommant Selarl Smj 6 bis Bd Jean-Baptiste Oudry 94000 CRETEIL mandataire judiciaire en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
60178
Date d'ajout
25/09/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 25/09/2007 nommant Me Olivier CHAVANE DE DALMASSY 1 av du General de Gaulle Immeuble Le Pascal 94000 CRETEIL mandataire judiciaire en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
7128
Date d'ajout
28/06/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 27/06/2002 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2002j00462 , date de cessation des paiements le 27/12/2000 , désigne juge commissaire M. de Montille Eric , juge commissaire suppléant M. Floccari Nino Michel , liquidateur Me Guillemonat Jean-yves 1 ave du général de gaulle 94000 Créteil , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
6914
Date d'ajout
27/07/2000
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 15 04 1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).