Entreprise : ETABLISSEMENTS VALENTIN SA - SIREN 334 109 113
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS VALENTIN SA
SIREN (siège)
334 109 113
Date d'immatriculation au RNE
30/11/1985
Date de fin de la personne morale
29/11/2084
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1986
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
420454.39 EUR
Adresse du siège
CHE CLASTROIS 02430 GAUCHY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONDUELLE ANDRE , JEAN-MARIE , JOSEPH
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1925
Commune de résidence
Monchy-Lagache
Nom, Prénom(s)
DE BAUDUS DE , FRANSURES , FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Saint-Quentin
Nom, Prénom(s)
HISS HERVE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Savy
Nom, Prénom(s)
LEGRAND ROBERT
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Vermand
Nom, Prénom(s)
TAINE FRANCOIS , MARCEL , GABRIEL
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
Saint-Quentin
Nom, Prénom(s)
VALENTIN BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1926
Commune de résidence
Saint-Quentin
Dénomination
SECA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Quentin
Dénomination
PICARDIE INVESTISSEMENT
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Amiens
Dénomination
SOCIETE CIVILE LA VALLEE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Savy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/04/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/1985
Siret
33410911300012
Code APE
2409
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
CHE CLASTROIS
02430 , GAUCHY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
20/05/2022
Description
RADIATION D'OFFICE Article R.123-136 du code de commerce. LORSQUE LE GREFFIER A PORTE AU REGISTRE UNE MENTION DE CESSATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.123-125 DU CODE DE COMMERCE, IL RADIE D'OFFICE LA PERSONNE QUI N'A PAS REGULARISE SA SITUATION, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE L'INSCRIPTION DE CETTE MENTION.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
17/02/2022
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/11/1985
Description
Historique : - CETTE SOCIETE SE CONSTITUE ET ACQUI ERT UN FONDS PAR ACHAT AU PRIX STIPULE DE 1.010.00 0 FRANCS DE ETABLISSEMENTS JEAN VALENTIN ET FILS. A COMPTER DU 1.11.1985 - DUREE DE LA STE : 99 ANS - CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : 31 DECEMBRE - DEP OT DES STATUTS : 29.11.85 - NO 1046 - JAL PUB : LE COURRIER -LA GAZETTE DU 29.11.85 29.7.1986- INSC. MOD. SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL TRANS FERES DE GAUCHY CHEMIN CLASTROIS - ST.QUENTIN IMME UBLE SOVEMARCO - ZAC LA VALLEE A COMPTER DU 25.4.8 6 L'ETABLISSEMENT DE GAUCHY DEVIENT ETABLISSEMENT SECONDAIRE - CAPITAL SOCIAL PORTE DE 506000 A 1756 000 FRS A COMPTER DU 9.6.1986- PICARDIE LA GAZETTE DU 15.7.1986- DEPOT AU GREFFE DU 23.7.1986- 1911 A.G.E. DU 9.6.1986- C.A. DU 25.4.1986- 28.8.1986- INSC.MOD. ETABLISSEMENT SECONDAIRE A ILLKIRCH 12 R UE DU GIRLENHIRSCH- 14.4.1987- INSC.MOD. AGE ET CO NSEIL DE SURV.DES 5.3.87 ET 19.3.1987 CAPITAL SOCI AL PORTE DE 1756000 FRS A 2758000 FRS ADOPTION DU NOUVEAU MODE D'ADMINISTRATION DES SOCIETES ANONYME S PAR UN DIRECTOIRE SOUS LE CON- TROLE D'UN CONSEI L DE SURVEILLANCE - ANCIEN C.A. M. BONDUELLE ANDRE PRESIDENT - ADMINISTRATEUR BONDUELLE DAMIEN - VAL ENTIN ANNE- MARIE - CONSEIL DE SURVEILLANCE - PRES IDENT M. ANDRE BONDUELLE VICE-PRESIDENT M.BERNARD VALENTIN MEMBRE: LA SOCIETE CIVILE LA VALLEE - REP RESENTANT PAR MONSIEUR DAMIEN BONDUELLE - PICARDIE INVESTISSEMENT S.A. REPRESENTEE PAR M. JEAN PIERR E MADER - DIRECTOIRE - MONSIEUR ROBERT LEGRAND PRE SIDENT - MEMBRES : M. HERVE HISS - M. FRANCOIS TAI NE - PICARDIE LA GAZETTE DU 31.3.1987- DEPOT AU GR EFFE DU 10.4.1987-3097 18.01.1988 - INSC. MOD. A C OMPTER DU 19.10.1987 - FONDS DONNE EN LOCATION GER ANCE QU PROFIT DE LA STE VAL FRANCE 6 9 88- INSC M OD A COMPTER DU 28 7 88 FONDS VENDU AU PROFIT DE L A SOCIETE VAL FRANCE 23 3 89- INSC MOD ETABLISSEME NT SECONDAIRE SIS A CROISY BEAUBOURG 16 RUE DES VE NDANGES PARC AUX VIGNES VENDU A COMPTER DU 8 3 88 AU PROFIT DE LA STE VAL FRANCE
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
27.8.1987- INSC.MOD. LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST .QUENTIN PAR JUGT DU 4.7.1987 A OUVERT UNE PROCEDU RE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CONFORMEMENT AUX DIS POSITIONS DU TITRE I DE LA LOI DU 25.1.1985 DES ET S VALENTIN SA - ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ME BERKO WICZ 5 BLD ROOSEVELT A ST.QUENTIN . REPRESENTANT D ES CREANCIERS ME DUMENIL 33 RUE RICHARD LENOIR A S T.QUENTIN . DATE DE CESSATION DE PAIEMENT 31.12.86 - JUGE-COMMISSAIRE MONSIEUR BACRO MAGISTRAT DU SIE GE - 27.8.1987- INSC.MOD. ORDONNANCE DU 10.7.1987 DE MONSIEUR LE JUGE COM- MISSAIRE AU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA STE VALENTIN - AUTORISANT LADITE STE A SOLLICITER LA RECONDUCTION DES CREDITS DE FO NCTIONNEMENT SOUS FORME D'ESCOMPTES LOI DAILLY AUP RES DE : LA BNP A HAUTEUR DE 1700000 FRS - LA SOCI ETE GENERALE A HAUTEUR DE 1700000 FRS LE CREDIT LY ONNAIS A HAUTEUR DE 2.800.000 FRS LA BANQUE SCALBE RT DUPONT A HAUTEUR DE 900.000 FRS DISONS QUE LES CONCOURS CI-DESSUS NOMMES BENEFICIE RONT DU PRIVIL EGE DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 25.1.1985- 28.8.1 987- INSC.MOD. ORDONNANCE DU 24.7.1987- DE MONSIEU R LE JUGE COM- MISSAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SA VALENTIN AUTORISANT ME RICHARD BERKOWICZ A SOLLICITER AUPRES DE LA SOCIETE BANCAIRE DE PAR IS UNE LIGNE D'ESCOMPTE ET DE CESSION DE CREANCES LOI DAILLY A HAUTEUR DE 1.500.000 FRS DISONS QUE L A SOCIETE BANCAIRE DE PARIS BENEFICIE RA DU PRIVIL EGE DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 25.1.1985- 28.8.1 987- ORDONNANCE DU 24.7.1987 DE MONSIEUR LE JUGE C OM. DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SA VALENTIN A UTORISANT ME RICHARD BERKOWICZ A SOLLICITER AUPRES DE LA SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE AGENCE DROUOT UNE LIGNE D'ESCOMPTE ET DE CESSION DE CREANCE LOI DAILLY HAUTEUR DE 1.500.000 FRS DISONS QUE LA SOC IETE DE BANQUE OCCIDENTALE AGEN- CE DROUOT BENEFIC IERA DU PRIVILEGE DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 25. 1.1985- 30.9.1987- INSC.MOD. JUGEMENT DU 25.9.1987 DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST.QUENTIN PROROGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION DE TROIS MOIS. 16.10.1987 - INSC.MOD. LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST.QUENTIN PAR JUGEMENT DU 13.10.1987 A ARRETE LE PLAN DE RED RESSEMENT COMPORTANT CESSION TOTALE D'ENTREPRISE A L'EGARD DES ETS VALENTIN SA - COMMISSAIRE A L'EXE CUTION DU PLAN MAITRE BERKOWICZ 5 BLD ROOSEVELT A ST.QUENTIN . 24.11.1987- INSC.MOD. JUGEMENT DU 23. 11.1987 DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST.QUENTIN - PA R MODIFICATION AU PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAI- R E ARRETE PAR LE TRIBUNAL LE 13.10.1987- ORDONNE LE LICENCIEMENT PAR L'ADMINISTRATEUR DE 9 PERSONNES SUR LE SITE DE ST.QUENTIN ET A MODIFIE LES CONDITI ONS ET DELAIS DE REGLEMENT DU PRIX DE CESSION. 9.1 2.1987- INSC.MOD. ORDONNANCE DU 8.12.1987 DE MONSI EUR LE JUGE- COMMISSAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIR E DE LA SA ETS VALENTIN AUTORISANT ME BERKOWICZ A SOLLICITER AUPRES DU CREDIT LYONNAIS SUCCURSALE DE ST.QUENTIN UN DECOUVERT DANS LA LIMITE DE 2.800.0 00FRS DISONS QUE LE CREDIT LYONNAIS BENEFICIERA DU PRIVILEGE DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 25.1.1985-
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 756 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 267 700.47 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).