Entreprise : SOC DONAT DE BATIMENT - SIREN 333 940 203
Identité
Dénomination
SOC DONAT DE BATIMENT
Sigle
SODOBAT
SIREN (siège)
333 940 203
Date d'immatriculation au RNE
04/11/1985
Début d’activité
21/10/1985
Date de fin de la personne morale
03/11/2084
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Travaux du bâtiment
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
103 ALL SEBASTIEN VAUBAN 83600 FREJUS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
EMILE DONAT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEDUE PHILIPPE , BERTRAND , LUCIEN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Saint-Raphaël
Dénomination
CONSEILS ET COMMISSAIRES ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Raphaël
Dénomination
NJW
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Fréjus
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/10/1985
Siret
33394020300032
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Travaux du bâtiment
Adresse
103 ALL SEBASTIEN VAUBAN
83600 , FREJUS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
EMILE DONAT
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/01/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/05/1991
Siret
33394020300024
Code APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
Activité principale
Construction d'autres bâtiments
Adresse
401 RUE ALBERT EINSTEIN
83600 , FREJUS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LA PALUD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4396
Date d'ajout
20/12/2001
Description
Formalité déposée au greffe le : 13.12.2001 et ce n'est Qu'a partir de cette date qu'elle prend effet vis à vis des tiers nomination de commissaires aux comptes titulaire: Mr paysan Roger suppléant: Mr Martinetti Antoine Date d'effet : 14/02/2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 500 000.00 FRF nouveau montant : 76 224.51 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).