Entreprise : MULTI SPORT INTERNATIONAL - SIREN 333 869 725
Identité
Dénomination
MULTI SPORT INTERNATIONAL
Sigle
MSI
SIREN (siège)
333 869 725
Date d'immatriculation au RNE
22/05/1991
Date de fin de la personne morale
21/05/2035
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
250000 Francs français
Adresse du siège
RUE EDOUARD DELAMARE DEBOUTTEVILLE 94320 THIAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MINISCLOU MARIE-AGNES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Thiais
Nom, Prénom(s)
SOCIETE M.D.A.
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
CLUZEL EPOUSE DELACOUR CATHERINE MARIE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Thiais
Nom, Prénom(s)
CLUZEL FRANCOISE MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
Thiais
Dénomination
GREEN INTERNATIONAL SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/02/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1985
Siret
33386972500049
Code APE
452P
Origine du fonds
Création
Activité principale
Conception, gestion, aménagement, exploitation de golfs et toutes autres installations sportives ainsi que toutes activités hôtelières ou para hôtelières liées aux sports loisirs.
Adresse
RUE Rue EDOUARD DELAMARRE
94320 , Thiais - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DEBOUTEVILLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/05/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/03/1991
Siret
33386972500031
Code APE
451A
Adresse
22 VLA PASTEUR
94320 , THIAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16186
Date d'ajout
23/10/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 21/10/1998 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : m Lucien clerc , nom du liquidateur : me gilles Pellegrini . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 23 Octobre 1998 , sous le numéro 93j00201
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/02/1993
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement Judiciairesur Dcp Jugement du 18 02 1993 N° 93/201 Cessation des paiements en date du 15 07 1992 Conversion en liquidation judiciaire ce Meme-jour jugé cré: M clerc - juge suppléant : m Kestens Liquidateur: Me Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 St Maur des fosses
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/02/1993
Description
Déclaration de cessation des paiements le 3 Février 1993 Au greffe de Créteil
Numéro d'observation
32832
Date d'ajout
22/05/1991
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).