Entreprise : SALAGASTRONOMIE - SIREN 333 697 787
Identité
Dénomination
SALAGASTRONOMIE
SIREN (siège)
333 697 787
Date d'immatriculation au RNE
10/01/1986
Date de fin de la personne morale
09/01/2084
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
8000000 Francs français
Adresse du siège
AV GAY LUSSAC 91380 CHILLY-MAZARIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE SEROUX FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
KONG
Nom, Prénom(s)
DUBUS PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Courbépine
Nom, Prénom(s)
FROMANTIN XAVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
VIVIAN JEAN LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MANWA FRANCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
LEADERPRIM SARL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Thiais
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/01/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/10/1985
Siret
33369778700013
Code APE
153E
Origine du fonds
Création
Activité principale
Conserve de légumes et fruits, conditionnement, achat, vente, de fruits et légumes en demi-gros
Adresse
AV 445 Rue DE LA TOUR M.I.N.
94150 , RUNGIS MIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR ADMINISTRATIVE CENTRA 21 5
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
78341
Date d'ajout
11/12/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 09 12 1997 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : Mr Lévêque , nom du liquidateur : Me Segui . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 11 12 1997 , sous le numéro 92j10
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/01/1994
Description
Jugement du 13 01 1994 (Aff : 92/10) Nommant m. Lévêque , Juge commissaire en remplacement de m. Kalt
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/12/1993
Description
Jugement d'obligation au passif : En date du 23 12 1993 (92 10) Le tribunal de commerce à condamné Me François de Seroux À supporter les dettes sociales de La Salagastronomie À concurrence de 1 Million de francs
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/03/1993
Description
Report de la date de cessation des paiements au 09 07 1990 par jugement en date du 25 03 1993 (Aff : 92/10) - juge cré : m Kalt - juge suppléant : m Lévêque - liquidateur : me Segui 80 ave du gal de gaulle 94009 Créteil
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/06/1992
Description
Extension de la procédure à La Sci Charles Mazarin ave gay Lussac Zi de la vigne aux loups 91380 Chilly Mazarin Jugement du 18/06/1992 - juge cré : m Kalt - juge suppléant : m Lévêque - liquidateur : me Segui 80 ave du gal de gaulle 94009 Créteil
Numéro d'observation
77693
Date d'ajout
23/01/1992
Description
Jugement du 23.01.1992 Prononçant la liquidation judiciaire n° 10/92 Juge-cre. M. Kalt - juge suppléant : m. Lévêque Liquidateur: Me Segui 80 ave du gal. De gaulle 94009 Créteil
Numéro d'observation
56930
Date d'ajout
03/01/1992
Description
Ouverture d'une procédure générale de redressement judiciaire jusqu'au 03.07.1992 Jugement du 03.01.1992 sur Dcp 100708/91 N° 10/92 Cessation des paiements en date du 16.12.1991 Juge cré M. Kalt - juge suppléant : m. Lévêque Représentant des créanciers Me Segui 80 ave du gal. De gaulle 94009 Créteil - administrateur : me Pinon 80 ave du gal. De gaulle 94009 Créteil, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister la débitrice pour tous les actes de gestion
Numéro d'observation
56523
Date d'ajout
16/12/1991
Description
Déclaration de cessation des paiements le 16 Décembre 1991 Au greffe de Créteil
Numéro d'observation
45835
Date d'ajout
08/11/1991
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 10.08.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).