Entreprise : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE NEUROLOGIE ET DE PSYCHIATRIE DES DOCTEURS BARON - LACOSTE - LE BRA... - SIREN 333 634 442
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE NEUROLOGIE ET DE PSYCHIATRIE DES DOCTEURS BARON - LACOSTE - LE BRAS
SIREN (siège)
333 634 442
Date d'immatriculation au RNE
12/12/1985
Date de fin de la personne morale
11/12/2023
Forme juridique
SCP de médecins
Capital social
274408.23 EUR
Adresse du siège
3 RUE ERNEST PEROCHON 79000 NIORT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARON JEAN-MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Saint-Maxire
Nom, Prénom(s)
LACOSTE MATHIEU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Niort
Nom, Prénom(s)
HENRY FRANCOISE
Nom d'usage
LE BRAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Niort
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/10/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/05/1973
Siret
33363444200029
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Cabinet medical
Adresse
3 RUE 3 Rue Ernest Perochon
79000 , Niort - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/11/1986
Siret
33363444200037
Code APE
851C
Adresse
RUE BARBAUD
79300 , BRESSUIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE TIVOLI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7477
Date d'ajout
26/09/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 03/10/2023 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/09/2023
Description
Dissolution à compter du 03/10/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 03/10/2023, siège de la liquidation : 33 Rue de la Mairie 79410 Saint-Maxire, parution de la publicité légale : La Nouvelle République paru le 25/09/2023
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).