Entreprise : SCP DE MEDECINS ANESTH-REA VAL D'OUEST - SIREN 333 633 832
Identité
(Entreprise radiée le 18/07/2022)
Dénomination
SCP DE MEDECINS ANESTH-REA VAL D'OUEST
Sigle
SCPARVO
SIREN (siège)
333 633 832
Date d'immatriculation au RNE
23/10/1985
Date de fin de la personne morale
22/10/2084
Forme juridique
SCP de médecins
Capital social
363120 EUR
Adresse du siège
39 CHE DE LA VERNIQUE 69130 ECULLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICHE JEAN-CLAUDE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Lissieu
Nom, Prénom(s)
LONG-HIM NAM NELLY , CECILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
Francheville
Nom, Prénom(s)
ROBERT PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Écully
Nom, Prénom(s)
GRATIEN MANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Sourcieux-les-Mines
Nom, Prénom(s)
PAGES MARION
Nom d'usage
PAGES-DUPEYROUX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Sainte-Foy-lès-Lyon
Nom, Prénom(s)
GUIDICELLI DON-PIERRE , SIMON , EDMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Charbonnières-les-Bains
Nom, Prénom(s)
FOURQUET ETIENNE , JEAN , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
CHIARA YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Dardilly
Nom, Prénom(s)
FROTTE PATRICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Nom, Prénom(s)
CHANDESRIS VERONIQUE , MARIE , SYLVIE
Nom d'usage
CHANDESRIS-GUIBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
VERNET BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Limonest
Nom, Prénom(s)
LHUILLIER FRANCK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Chaponost
Nom, Prénom(s)
DUFLO FREDERIC , JEAN-MICHEL , DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Collonges-au-Mont-d'Or
Nom, Prénom(s)
BRU PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Écully
Nom, Prénom(s)
PLATEAU STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Les Chères
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/01/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1985
Siret
33363383200014
Code APE
851C
Adresse
21 AV VICTOR HUGO
69160 , TASSIN-LA-DEMI-LUNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/01/1992
Siret
33363383200022
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité des médecins généralistes
Adresse
39 CHE DE LA VERNIQUE
69130 , ECULLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/01/2017
Siret
33363383200030
Code APE
8622C - Autres activités des médecins spécialistes
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités des médecins spécialistes
Adresse
96 AV DU MARECHAL DE SAXE
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/016289
Date d'ajout
19/03/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/016289
Date d'ajout
19/03/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2018 - Siège de la liquidation : 39 Chemin de la Vernique 69130 ECULLY - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Echos du 06/03/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 24/01/1992 : Transfert du siège et ets principal du 21/23 Avenue Victor Hugo - 69160 TASSIN LA 1/2 LUNE au 39, chemin de la Vernique 69130 ECULLY à compter du 25/07/1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).