Entreprise : CUMA DU CRAONNAIS - SIREN 333 622 181
Identité
Dénomination
CUMA DU CRAONNAIS
SIREN (siège)
333 622 181
Date d'immatriculation au RNE
30/09/1985
Début d’activité
11/07/1985
Date de fin de la personne morale
29/09/2084
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Utilisation de matériel en commun
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse du siège
PL DE LA MAIRIE 53400 CRAON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELLANGER CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Bouchamps-les-Craon
Nom, Prénom(s)
BOULAY GILLES , MARCEL , GEORGES , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Pommerieux
Nom, Prénom(s)
CLAVREUL BRUNO , MARC , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Craon
Nom, Prénom(s)
DUVAL THIERRY
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Craon
Nom, Prénom(s)
LANVIERGE JOEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Craon
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
11/07/1985
Siret
33362218100019
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Utilisation de matériel en commun
Autres Activités
Utilisation de matériel en commun
Adresse
LES LANDES
53400 , CRAON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/03/2008
Siret
33362218100027
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
PL DE LA MAIRIE
53400 , CRAON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4293
Date d'ajout
06/10/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/04/2015 : Partant : CLAVREUL Bruno, Trésorier Nouveau : LANVIERGE Joël, Secrétaire Changement de qualité : GUILLET Vincent, Secrétaire devient Trésorier
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).