Entreprise : SARL PREVOT - SIREN 333 565 687
Identité
(Entreprise radiée le 09/09/2019)
Dénomination
SARL PREVOT
SIREN (siège)
333 565 687
Date d'immatriculation au RNE
18/09/1985
Date de fin de la personne morale
17/09/2114
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
20 ALL JEAN BAPTISTE LULLY 89200 AVALLON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PREVOT SONIA , LADY
Nom d'usage
GREINER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
Montastruc la Conseillere
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/02/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
33356568700014
Code APE
3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
FAB DE TOUS MEUBLES OBJ MOBILIER DE TOUTE NATURE MENUISERIE EBENISTERIE CHARPENTE COUVERTURE
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Adresse
3 RUE DE LA MASSOTTE
89420 , CUSSY LES FORGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/04/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/10/2010
Siret
33356568700022
Code APE
3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Activité principale
Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement
Adresse
20 ALL JEAN BAPTISTE LULLY
89200 , AVALLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
09/09/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-07-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
09/05/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 06-04-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : LA LIBERTE DE L'YONNE DU : 19-04-2018, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
26/11/2010
Description
Transfert du siège de 3 Rue de la Massotte - GUILL ON 89420 CUSSY LES FORGES à 20 Allée Jean Baptiste Lully 89200 AVALLON à compter du 23.10.10
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/10/1985
Description
Historique : Publication : l'Yonne Républicaine Fo nds recu en location gérance de ROUARD Marcel dt à CUSSY LES FORGES (89) RC (60 A 795) à compter du 1.7.85 pour une durée de 3,6 ou 9 an. A compter du 31.12.1987 fin de la location gérance et Achat du fonds au prix de 340 000 F. Date d'effet : 1.1.19 88 Précédent exploitant : ROUARD Marcel (60A795) J .A.L. : L'Yonne Républicaine du 12.1.1988 Oppositi ons : Me ROUSSET notaire à AVALLON (89). A compter du 01.07.2001, Changement de dénomination Ancienn e dénomination : DURAND-PREVOT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).