Entreprise : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA FERME DE BEAUMONT - SIREN 333 514 214
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA FERME DE BEAUMONT
Sigle
SCEA DE LA FERME DE
SIREN (siège)
333 514 214
Date d'immatriculation au RNE
20/09/1985
Début d’activité
20/09/1985
Date de fin de la personne morale
19/09/2035
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
exploitation et mise en valeur d'immeubles ruraux
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
121600 EUR
Adresse du siège
FERME DE BEAUMONT 02340 LE THUEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LANTHIEZ CHRISTEL
Nom d'usage
MEURISSE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Le Thuel
Nom, Prénom(s)
MEURISSE YVES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Le Thuel
Dénomination
BEAUVARIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Le Thuel
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/09/1985
Siret
33351421400019
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exploitation et mise en valeur d'immeubles ruraux
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
FERME DE BEAUMONT
02340 , LE THUEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
20/08/2009
Description
Changement de la forme juridique EARL en SCEA à co mpter du 29/06/09
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/07/2003
Description
--- MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE A COMPTER DU 27.06.03, MODIFICATION DE LA DATEDE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL QUI COMMENCERA DORENAVANT LE 01 JUILLET POUR SE TERMINER LE 30 JUINDE CHAQUE ANNEE, ET POUR LE PREMIER EXERCICE SOCIAL SE TERMINER LE 30 JUIN 2003 - DATE D'EFFET : 27/06/2003
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/01/1998
Description
--- TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 18.12.97, TRANSFORMATION DE LA SOCIETE CIVILE D'EXPLOITAT ION AGRICOLE EN EXPLOITATION AGRICOLE A RESONSABILITE LIMITEE PICARDIE LA GAZETTE DU 30.12.97
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/09/1985
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 330 le 12/09/1985 --- Publicité au Journal : L'AISNE NOUVELLE --- Parution au Journa l le 31/08/1985
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).