Entreprise : MONACOR FRANCE - SIREN 333 402 634
Identité
(Entreprise radiée le 12/03/2024)
Dénomination
MONACOR FRANCE
SIREN (siège)
333 402 634
Date d'immatriculation au RNE
13/09/1985
Date de fin de la personne morale
12/09/2084
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1440000 EUR
Adresse du siège
NICOULEAU 32340 MIRADOUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUTZENLECHNER MARKUS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Miradoux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/08/1985
Siret
33340263400013
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente, distribution et réparation de matériel électrique et électronique.
Adresse
NICOULEAU
32340 , MIRADOUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2008
Siret
33340263400021
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat vente Distributino et réparation de matériel électrique et Eletronique
Adresse
ZAC ROUBIAGUE
47390 , LAYRAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1879
Date d'ajout
12/03/2024
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine à SOCIETE OCCITANE DE DISTRIBUTION ELECTRONIQUE réalisée le 31/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/03/2024
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 31/12/2023. Dénomination de l'associé unique : SOCIETE OCCITANE DE DISTRIBUTION ELECTRONIQUE , Auch : 316514983. Journal d'annonces légales : La Dépêche du Midi paru le 02/12/2023.
Numéro d'observation
6379
Date d'ajout
19/10/2023
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 01/07/2023.
Numéro d'observation
4598
Date d'ajout
20/11/2019
Description
Modifications relatives aux Commissaires aux Comptes à compter du 29/06/2019 : - Partant : DRAPIER BERNARD, Commissaire aux comptes suppléant - Partant : CABINET GROUPE ARGOS, Commissaire aux comptes titulaire
Numéro d'observation
6645
Date d'ajout
26/10/2017
Description
Radiation du RCS le 26/10/2017 avec effet au 01/08/2017 Fermeture de l'établissement secondaire
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).