Entreprise : SARL FORTIN - SIREN 333 315 497
Identité
Dénomination
SARL FORTIN
SIREN (siège)
333 315 497
Date d'immatriculation au RNE
18/09/1985
Début d’activité
01/07/1985
Date de fin de la personne morale
17/09/2035
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
menuiserie-charpente ebenisterie
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
24 RUE DES VENDEENS 85590 SAINT-MALO-DU-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HERBRETEAU MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1991
Commune de résidence
Les Epesses
Nom, Prénom(s)
RIPAUD JULIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1999
Commune de résidence
Saint-Malô-du-Bois
Nom, Prénom(s)
BAUFRETON GUY
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
ST MALO DU BOIS
Nom, Prénom(s)
HERBRETEAU MARC , MARCEL , DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1991
Commune de résidence
LES EPESSES
Nom, Prénom(s)
RIPAUD JULIEN , JAMES , XAVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1999
Commune de résidence
SAINT MALO DU BOIS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1985
Siret
33331549700011
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
menuiserie-charpente ebenisterie
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Autres Activités
MENUISIER CHARPENTIER EBENISTE
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Adresse
24 RUE DES VENDEENS
85590 , SAINT-MALO-DU-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
08/03/2011
Description
: ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : SARL ANDRE FORTIN
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/09/1985
Description
Historique des observations depuis le 18/09/1985 : TITRE DU JOURNAL D'ANNONCES : VENDEE SEMAINE. FONDS RECU EN LOCATION-GERANCE DE M. ANDRE FORTIN RCS A 786 468 934(MOD. DU 18.09.85) DU 1.07.85 AU 1.07.94 RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION. MODIFICATION DU 29 MARS 1990 - FIN DE LA LOCATION GERANCE. LA STE DEVIENT PROPRIETAIRE DU FONDS PAR SUITE D'ACHAT AU PRIX STIPULE DE : 100.000 F. DE MONSIEUR ANDRE FORTIN RCS LA ROCHE SUR YON A 786.468.934. (RAD DU 29.3.90) A CPTER DU 1.1.90
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).