Entreprise : A.C.K. - SIREN 333 244 960
Identité
(Entreprise radiée le 19/04/2019)
Dénomination
A.C.K.
SIREN (siège)
333 244 960
Date d'immatriculation au RNE
11/01/2005
Date de fin de la personne morale
10/01/2084
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
112000 EUR
Adresse du siège
15 RUE DU GAL LECLERC 91440 BURES-SUR-YVETTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HO SI , KHOA
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Antony
Nom, Prénom(s)
BESNARD BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Étiolles
Nom, Prénom(s)
SAMUEL REGIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Sainte-Geneviève-des-Bois
Dénomination
EMPLIO
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Villeneuve d'Ascq
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/08/1985
Siret
33324496000048
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes prestations et opérations se rapportant aux produits informatiques télématiques et traitement de l'information
Adresse
15 RUE 15 Rue du Général Leclerc
91440 , Bures-sur-Yvette - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1987
Siret
33324496000030
Code APE
722C
Adresse
11 RUE AUGUSTE MOUNIE
92160 , ANTONY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9605
Date d'ajout
19/04/2019
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à VARIOPOSITIF (RCS LILLE METROPOLE 315 535 906) dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
24/02/2005
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
24/02/2005
Description
Transfert du siège social à l'adresse de l'établissement secondaire (qui devient siège et principal) de : 11 Rue Auguste Mounié 92160 ANTONY au : 15 Rue du Général Leclerc 91440 BURES SUR YVETTES à compter du 26/01/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).