Entreprise : PROBINORD - SIREN 333 099 752
Identité
Dénomination
PROBINORD
SIREN (siège)
333 099 752
Date d'immatriculation au RNE
26/07/1985
Date de fin de la personne morale
25/07/2045
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1404000 EUR
Adresse du siège
CHE DES VIGNES 91660 LE MEREVILLOIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TEILLARD DANIEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Boutigny-sur-Essonne
Nom, Prénom(s)
TEILLARD BRUNO , FABIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Boutigny-sur-Essonne
Nom, Prénom(s)
OLIAS PARRA JOSE , LUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
MADRID
Nom, Prénom(s)
TIMAR SCHUBERT LAURE-FRANCE
Nom d'usage
TIMAR SCHUBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SANCHEZ MONGE MARIA , ISABEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
MADRID
Dénomination
SA PROBISA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PINTO
Dénomination
COGEP AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Doulchard
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/09/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1985
Siret
33309975200029
Code APE
4211Z - Construction de routes et autoroutes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente, fabrication, transformation, Imporation, exportation et mise en ¿uvre de tous produits bitumineux destinés aux revêtements de toutes, chaussées, construction ou terrains.
Adresse
CHE Chemin des Vignes
91660 , Méréville - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21896
Date d'ajout
24/09/2019
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21896
Date d'ajout
24/09/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 23/09/2019, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : La Scp Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 23/09/2019
Numéro d'observation
84899
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: Chemin des Vignes 91660 MEREVILLE, Nouvelle adresse: Chemin des Vignes MEREVILLE 91660 LE MEREVILLOIS. Etablissement principal - Ancienne adresse: Chemin des Vignes 91660 MEREVILLE, Nouvelle adresse: Chemin des Vignes MEREVILLE 91660 LE MEREVILLOIS.
Numéro d'observation
46402
Date d'ajout
29/04/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 28/04/2014 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2013J00719 désigne liquidateur La Scp Yves Coudray-Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire Associé 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex , maintient administrateur, La Selarl A & M Aj Associés, prise en la personne de Me Mancel, Administrateur Judiciaire Associé 5 Bd de l'Europe 91000 EVRY
Numéro d'observation
44305
Date d'ajout
10/02/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 03/02/2014 arrête le plan de cession au profit de : des sociétés WIAME, MEDINGER EURO TP, JR BTP
Numéro d'observation
39940
Date d'ajout
28/10/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry , prononce en date du 28/10/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013J00719 , date de cessation des paiements le 01/10/2013 désigne Administrateur La Selarl A & M Aj Associés, prise en la personne de Me Mancel, Administrateur Judiciaire Associé 5 Boulevard de l'Europe 91000 Évry avec pour mission : d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l'entreprise , Mandataire judiciaire La Scp Yves Coudray-Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire Associé 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex , , et ouvre une période d'observation expirant le 28/04/2014 Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 16 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
68584
Date d'ajout
26/07/1985
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).