Entreprise : SCI DU THABORD - SIREN 332 962 125
Identité
Dénomination
SCI DU THABORD
Sigle
SCI DU THABOR
SIREN (siège)
332 962 125
Date d'immatriculation au RNE
05/07/1985
Début d’activité
20/05/1985
Date de fin de la personne morale
04/07/2035
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition de tous terrains ou immeubles (début : 01.10.1992)
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
6 RUE DE LA DONELIERE 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURMAUD PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Le Pecq
Dénomination
LOXAM
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Caudan
Dénomination
LOXAM POWER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Caudan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/05/1985
Siret
33296212500024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition de tous terrains ou immeubles (début : 01.10.1992)
Autres Activités
acquisition de tous terrains ou immeubles (début : 01.10.1992)
Adresse
6 RUE DE LA DONELIERE
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/06/1985
Siret
33296212500016
Code APE
702C
Adresse
270 RUE DE FOUGERES
35700 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/07/1985
Description
Historique des observations depuis le 05/07/1985 : - PUBLICITE : OUEST - FRANCE. - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 20.05.1985 AU 01.10.1992, RENNES, 270 ROUTE DE FOUGERES.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 6 rue de la Donelière 35000 Rennes : Observation depuis le 05/07/1985 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 20.05.1985 AU 01.10.1992, RENNES, 270 ROUTE DE FOUGERES, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).