Entreprise : SCI ROCHER - SIREN 332 910 207
Identité
Dénomination
SCI ROCHER
SIREN (siège)
332 910 207
Date d'immatriculation au RNE
31/07/1985
Début d’activité
29/04/1985
Date de fin de la personne morale
30/07/2084
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Acquisition d'immeubles de tous usages location et exploitation de tout ou partie desdits immeubles
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
96 AV DU DOCTEUR RAYMOND VERGES 97450 SAINT-LOUIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDRE PAUL , JOSE , PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
FOCK-CHAO-YUNG MARIE , CELINE
Nom d'usage
THIA-KIME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
L ETANG SALE
Nom, Prénom(s)
FOCK-CHIN-MING FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Les Avirons
Nom, Prénom(s)
FOCK-CHIN-MING MARIE-HELENE
Nom d'usage
ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
FOCK-CHIN-MING PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Saint-Louis
Nom, Prénom(s)
THIA-KIME JEAN-BAPTISTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
L ETANG SALE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/04/1985
Siret
33291020700015
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition d'immeubles de tous usages location et exploitation de tout ou partie desdits immeubles
Adresse
96 AV DU DOCTEUR RAYMOND VERGES
97450 , SAINT-LOUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4696
Date d'ajout
06/12/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/08/2012 : Partant : AH SANE Marie Marielle, Associé Nouveau : ANDRE Paul, José, Pierre, Gérant associé Nouveau : FOCK-CHIN-MING François, Associé Nouveau : FOCK-CHIN-MING Philippe, Associé Nouveau : ANDRE Hélène, Associé Nouveau : FOCK-CHAO-YUNG Marie, Associé Nouveau : THIA-KIME Baptiste, Associé Changement de qualité : FOCK CHIN MING X, Gérant(e) devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 20 000.00 FRF nouveau montant : 3 048.98 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).