Entreprise : CHAMARGE - SIREN 332 900 398
Identité
Dénomination
CHAMARGE
SIREN (siège)
332 900 398
Date d'immatriculation au RNE
28/06/1985
Début d’activité
17/06/1985
Date de fin de la personne morale
27/06/2084
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Exploitation de fonds de commerce à dominante alimentaire situé quartier Conches et Chamarge - route de Valence 26150 DIE, sous l'enseigne INTERMARCHE
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
110304 EUR
Adresse du siège
RTE DE VALENCE 26150 DIE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RTE DE VALENCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOYAL DAMIEN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Crest
Nom, Prénom(s)
LOYAL BRICE , FABIEN , MARCEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Crest
Dénomination
SOCIETE CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Avignon
Dénomination
SCP MARTIN IMBERT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/06/1985
Siret
33290039800014
Nom commercial
INTERMARCHE
Enseigne
INTERMARCHE
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation de fonds de commerce à dominante alimentaire situé quartier Conches et Chamarge - route de Valence 26150 DIE, sous l'enseigne INTERMARCHE
Adresse
RTE DE VALENCE
26150 , DIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RTE DE VALENCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Die a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
590
Date d'ajout
12/11/2003
Description
**SUPPRESSION DE L'ACTIVITE DE LOUEUR DE FONDS SUITE A LA RESILIATION DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE A LA SARL AUTO VAL DE DROME. VENTE DE CETTE BRANCHE D'ACTIVITE DE "GARAGE, VENTE ET REPARATION AUTOS, MOTOS, VENTE D'HUILES ET PNEUS" A LA SARL AUTO VAL DE DROME (RCS DIE B 317.779.437). Date d'effet : 01 octobre 2003
Numéro d'observation
81
Date d'ajout
07/02/1995
Description
ACQUISITION D'UN FONDS DE COMMERCE DE GARAGE, VENTE DE CARBURANT, STATION SERVICE... APPARTENANT A MME YVETTE QUEROL (RCS DIE A 995 811 304) MOYENNANT LE PRIX DE 900 000 FRS PUBLICITE LA TRIBUNE DU 19.01.95 OPPOSITION CHEZ MAITRE PAUL GILBERT NOTAIRE A DIE 26150 AVEC EFFET AU : 02.01.95
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 28 juin 1985 -No 242 - ECHO DE LA DROME du 01 juin 1985
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATION DU 08 OCTOBRE 1985 : LIBERATION INTEGRALE DU CAPITAL SOCIALMODIFICATION DU 07 AVRIL 1986 : LE PREMIER EXERCICE SOCIAL SE TERMINERALE 31 DECEMBRE 86 ET LA DUREE DES FONCTIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTESEXPIRERA LORS DE L'AGO APPELEE A STATUER SUR LES COMPTES CLOS LE 31DECEMBRE 1991**CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE:No SIRET: 332.900.398.00014CODE APE: 521D Supermarches.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).