Entreprise : CUMA ESKIULA - SIREN 332 898 733
Identité
(Entreprise radiée le 04/11/2019)
Dénomination
CUMA ESKIULA
SIREN (siège)
332 898 733
Date d'immatriculation au RNE
05/07/1985
Date de fin de la personne morale
04/07/2035
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital minimum
3580 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 64400 ESQUIULE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASTILLON JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1939
Commune de résidence
Aramits
Nom, Prénom(s)
BERDOT JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Commune de résidence
Oloron-Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
MURCUILLAT JEAN , YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Esquiule
Nom, Prénom(s)
LEPPHAILLE JEAN
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Oloron-Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
MAZERIS MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Oloron-Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
LECHARDOY JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Oloron-Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
TOURREUIL ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Oloron-Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
IRIART JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Nom, Prénom(s)
BISCAY JEAN-CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Oloron-Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
MURCUILLAT ARNAUD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1939
Commune de résidence
Oloron-Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
ROUSSEU JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1932
Commune de résidence
Oloron-Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
ESPEL JEAN-MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Oloron-Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
DESPERBEN BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Oloron-Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
TILLOUS JEAN-MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Commune de résidence
Oloron-Sainte-Marie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/07/1985
Siret
33289873300016
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise à disposition de matériel agricole
Adresse
64400 , Esquiule - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8490
Date d'ajout
04/11/2019
Description
Radiation du RCS le 04/11/2019 avec effet au 15/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5246
Date d'ajout
02/07/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 11/06/2019 Liquidateur : MURCUILLAT Jean, Yves Le siège de la liquidation est fixé à : Quartier Narbe - Chez Jean-Yves Murcuillat 64400 Esquiule Journal d'annonces légales : Le Sillon en date du 21/06/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Pau. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Pau décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 14 330.00 FRF nouveau montant : 2 184.59 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).