Entreprise : ETS POTET - SIREN 332 777 135
Identité
Dénomination
ETS POTET
SIREN (siège)
332 777 135
Date d'immatriculation au RNE
18/06/1985
Début d’activité
18/06/1985
Date de fin de la personne morale
17/06/2084
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Fabrication industrielle de mécanique générale
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
90 AV BAUDELAIRE 78500 SARTROUVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POTET JEAN FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
La Garenne-Colombes
Nom, Prénom(s)
POTET JEAN-FRANCOIS
Nom d'usage
POTET
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
SARTROUVILLE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/06/1985
Siret
33277713500010
Nom commercial
MECANIQUE GENERALE
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication industrielle de mécanique générale
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Adresse
90 AV BAUDELAIRE
78500 , SARTROUVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
34566
Date d'ajout
17/05/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 17/05/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARL Ml Conseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 17/05/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
75084
Date d'ajout
20/04/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 20/04/2016 nommant SELARL Ml Conseils prise en la personne de Maître Rogeau 26 Rue Hoche 78000 Versailles liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
68632
Date d'ajout
22/01/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 22/01/2016 nommant M. Joseph Hervé juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
43521
Date d'ajout
08/01/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles prononce en date du 08/01/2015 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 15/10/2014 et a désigné Liquidateur Me Rogeau Cosme 26 Rue Hoche 78000 Versailles . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
9480
Date d'ajout
29/05/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 28/05/2013 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 9 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan Me Rogeau Cosme 26 Rue Hoche 78000 Versailles
Numéro d'observation
97226
Date d'ajout
13/11/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 13/11/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 29/11/2012
Numéro d'observation
86705
Date d'ajout
03/05/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 03/05/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 29/05/2012
Numéro d'observation
86543
Date d'ajout
02/05/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 02/05/2012 nommant M. Haegel Michel juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
75340
Date d'ajout
29/11/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles , prononce en date du 29/11/2011 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2011J00909 , date de cessation des paiements le 12/10/2010 désigne Juge Commissaire M. Joubert Yves , Juge Commissaire suppléant M. Le Dret Patrick , Mandataire judiciaire Me Rogeau Cosme 26 Rue Hoche 78000 Versailles , , et ouvre une période d'observation expirant le 29/05/2012 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
16192
Date d'ajout
30/03/2005
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 10/10/2003
Numéro d'observation
16294
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J065 2015-01-08 Ouverture liquidation judiciaire GREFFE DE VERSAILLES VERSAILLES,J111 2018-05-17 Prononciation clôture procédure pour insuffisance actif 2018-05-24 GREFFE DE VERSAILLES GREFFE DE VERSAILLES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).