Entreprise : INSTITUT DE BIOTECHNOLOGIES JACQUES BOY - SIREN 332 627 074
Identité
Dénomination
INSTITUT DE BIOTECHNOLOGIES JACQUES BOY
Sigle
JB
SIREN (siège)
332 627 074
Date d'immatriculation au RNE
29/05/1985
Début d’activité
01/04/1985
Date de fin de la personne morale
28/05/2084
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Fabrication distribution négoce contrôlé de tous produits à base de matières premières biologiques chimiques pharmaceutiques.
Code APE
2120Z - Fabrication de préparations pharmaceutiques
Capital social
880000 EUR
Adresse du siège
ALL ALBERT CAQUOT 51100 REIMS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
POLE TECH. H. FARMAN ZAC C
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENU MARC , JACQUES , RAYMOND
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Reims
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1985
Siret
33262707400021
Enseigne
INSTITUT DE BIOTECHNOLOGIES JACQUES BOY
Code APE
2120Z - Fabrication de préparations pharmaceutiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication distribution négoce contrôlé de tous produits à base de matières premières biologiques chimiques pharmaceutiques.
Adresse
ALL ALBERT CAQUOT
51100 , REIMS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
POLE TECH. H. FARMAN ZAC C
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1985
Siret
33262707400013
Code APE
244D
Adresse
45 RUE COGNACQ JAY
51100 , REIMS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4025
Date d'ajout
17/08/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/12/2008 : Partant : RENY Patrick Joseph Eugène, Commissaire aux comptes suppléant Partant : MAZARS ET GUERARD, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : FIDUCIAIRE COMPTABLE DU NORD SA, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SARL FCF SARL, Commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/05/1985
Description
(Divers) Historique : Fusion-Absorption de la société Bioreme Sa à compter du 18/04/1997.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).