Entreprise : LORMATEM - SIREN 332 375 583
Identité
Dénomination
LORMATEM
Sigle
LORMATEM
SIREN (siège)
332 375 583
Date d'immatriculation au RNE
20/04/1985
Début d’activité
20/04/1985
Date de fin de la personne morale
27/05/2035
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
EMBOUTISSAGE,FABRICATION,POSE,COMMERCIALISATION,MATERIAUX DU BATIMENT.
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
29 RTE DE TRONVILLE 55500 VELAINES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BACI PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nancy
Nom, Prénom(s)
GIBELLO PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nancy
Nom, Prénom(s)
SALZARD JEAN-PIERRE
Nom d'usage
SALZARD
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Bar-le-Duc
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/04/1985
Siret
33237558300017
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
EMBOUTISSAGE,FABRICATION,POSE,COMMERCIALISATION,MATERIAUX DU BATIMENT.
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Autres Activités
Travaux de maþonnerie gÚnÚrale
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
RTE DE TRONVILLE
55500 , VELAINES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/001587
Date d'ajout
27/04/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Bar-Le-Duc en date du 21/04/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/001320
Date d'ajout
04/06/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Bar-Le-Duc en date du 01/06/2018 prononçant la conversion de sauvegarde en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 05/06/2018, et mettant fin à la mission de l'Administrateur judiciaire : SELARL KREBS-SUTY-GELIS 73 rue de la Colline BP 93423 54015 Nancy au 05.06.2018 Organes de la procédure: Liquidateur judiciaire : Maître DECHRISTE Hervé 3 rue du Cygne - Cs 50065 55002 Bar-le-Duc CEDEX. Date de cessation des paiements : 01/06/2018
Numéro d'observation
F18/000970
Date d'ajout
23/04/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Bar-Le-Duc en date du 20/04/2018 ouvrant la procédure de sauvegarde Mandataire Judiciaire : Maître DECHRISTE Hervé 3 rue du Cygne - Cs 50065 55002 Bar-le-Duc CEDEX, Administrateur judiciaire : SELARL KREBS-SUTY-GELIS 73 rue de la Colline BP 93423 54015 Nancy mission : assistance
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).