Entreprise : EFGPI - SIREN 332 251 750
Identité
(Entreprise radiée le 31/03/2022)
Dénomination
EFGPI
Sigle
EGPI
SIREN (siège)
332 251 750
Date d'immatriculation au RNE
11/04/1985
Date de fin de la personne morale
10/04/2084
Date de clôture
31/08
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
41 RUE JEAN ROSTAND 77380 COMBS-LA-VILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MR PLOMION MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Crosne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/1993
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1985
Siret
33225175000045
Code APE
454J
Origine du fonds
Autre
Activité principale
PEINTURE ISOLATION ET TOUS TRAVAUX DE SECOND OEUVRE DE BATIMENT.
Adresse
41 RUE 41 Rue JEAN ROSTAND
77380 , Combs-la-Ville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1985
Siret
33225175000037
Code APE
452V
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Fonds acquis par achat au prix de 490.000 F à la société Sarl sols et murs (ni Corbeil) journal la semaine de l'ile de France du 03.01.91 oppositions : Me Libert administrateur judiciaire 19 ave Carnot 91101 Corbeil
Adresse
ALL HENRI SUEUR
91560 , CROSNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1990
Siret
33225175000029
Code APE
452V
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Fonds acquis par achat au prix de 10 000 F à la Sarl tous corps d état et travaux publics Tcetp Modif du 19.2.91 - journal : semaine ile de France du 3.1.91 oppositions : me Libert 19 ave Carnot 91 Corbeil
Adresse
15 ALL HENRI SUEUR
91560 , CROSNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18205
Date d'ajout
31/03/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Evry le 31/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
60084
Date d'ajout
07/12/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
15466
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
24/02/1998
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 23/02/1998 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
23/02/1998
Description
: Radiation d'office
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
20/09/1996
Description
: Par arrêt en date du 29/03/1996, la Cour d'appel de Paris infirme le jugement du 03/05/1995 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI ROSTAND 41
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
29/07/1996
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 22/07/1996 nommant M COMPAGNON MICHEL en qualité de Juge Commissaire remplacant
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
12/07/1996
Description
: Par arrêt en date du 29/03/1996, la Cour d'Appel de Paris reformant le jugement du 03/05/1995 relatif à la sanction personnelle, mais seulement sur la durée de cette sanction, reduit à 20 ans la durée de la faillite personnelle prononcée à l'encontre de M. PLOMION Marc.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
09/05/1995
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 03/05/1995 reportant au 01/09/1991 la date de cessation des paiements fixée initialement au 01/10/1992
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
07/12/1993
Description
: PAR JUGEMENT EN DATE DU 06/12/1993, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN A NOMME MONSIEUR PAILLARD JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/02/1993
Description
: PAR JUGEMENT EN DATE DU 1ER FEVRIER 1993 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME SIMPLIFIE ET PRONONCE PAR UN DEUXIEME JUGEMENT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE MANDATAIRE LIQUIDATEUR : ME F. COGNET 52, RUE DAJOT - 77000 MELUN JUGE COMMISSAIRE : MONSIEUR CHAUMETTE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 1ER OCTOBRE 1992
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
07/05/1991
Description
: $$$29/01/1993 MENTION D'OFFICE DU 29 JANVIER 1993 : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN LE 29 JANVIER 1993.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
07/05/1991
Description
Historique des observations depuis le 07/05/1991 : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CORBEIL ESSONNES PUBLIE DANS LA SEMAINE DE L'ILE DE FRANCE DU 20/03/1985 TRANSFERT A COMPTER DU 11/01/1991, PUBLIE DANS LE MONITEUR DE S&M. ANCIEN SIEGE: 10/12 ALLEE HENRI SUEUR A CROSNE. ANCIENNE DENOMIATION: ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE ET ISOLATION.
Numéro d'observation
67587
Date d'ajout
11/04/1985
Description
Création
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 01/02/1993.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).