Entreprise : SOCIETE CIVILE DE MOYENS HACQUARD MORAND - SIREN 332 236 546
Identité
(Entreprise radiée le 13/05/2020)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYENS HACQUARD MORAND
SIREN (siège)
332 236 546
Date d'immatriculation au RNE
17/04/1985
Date de fin de la personne morale
16/04/2084
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
914.69 EUR
Adresse du siège
1 RUE MARECHAL LECLERC 42580 L'ETRAT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORAND YVES , LOUIS , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
L'Étrat
Nom, Prénom(s)
HACQUARD MARION
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Poncins
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1985
Siret
33223654600013
Code APE
748K
Adresse
1 RUE DU 8 MAI
42580 , L'ETRAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1985
Siret
33223654600021
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci. Elle peut notamment acquérir, louer, vendre, échanger les installations et appareillages nécessaires à l'exercices de leur profession.
Adresse
1 RUE 1 Rue Maréchal Leclerc
42580 , L'Étrat - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
23/09/2009
Description
: **changement de dénomination sociale . A COMPTER DU 1.9.2009 ANCIENNE DENOMINATION : SCM FOURNEL MORAND
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/04/1985
Description
Historique des observations depuis le 17/04/1985 : -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- MODIFICATION RCS LE 21.02.1997 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 1.02.1997 PRECEDENT : - 42580 L'ETRAT - 1, RUE DU 8 MAI - -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).