Entreprise : EVRARD VOYAGES - SIREN 332 212 323
Identité
Dénomination
EVRARD VOYAGES
Sigle
EVRARD VOYAGES
SIREN (siège)
332 212 323
Date d'immatriculation au RNE
05/04/1985
Date de fin de la personne morale
04/04/2084
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
127447.36 EUR
Adresse du siège
AV DU POTEAU 60300 SENLIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL VILLEVERT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LENGLET DAVID , YVES
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Nointel
Nom, Prénom(s)
EVRARD MICHEL , MARIE , MARCEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Chamant
Nom, Prénom(s)
EVRARD FLORENCE , DENISE , MONIQUE
Nom d'usage
GOUTIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Fleury-sur-Andelle
Nom, Prénom(s)
EVRARD KARINE , MARGUERITE , JEANNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Roberval
Dénomination
SECODEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Chantilly Cedex
Dénomination
KPMG SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris La Defense CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1985
Siret
33221232300049
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Agence de voyages
Adresse
AV Centre Commercial Villevert
60300 , Senlis - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL VILLEVERT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/10/1985
Siret
33221232300023
Code APE
633Z
Adresse
11 RUE JULES JUILLET
60100 , CREIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/12/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1997
Siret
33221232300031
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Activité principale
Activités des agences de voyage
Adresse
304 AV DU TREMBLAY
60100 , CREIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
69432
Date d'ajout
10/01/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne en date du 10/01/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Leblanc-Lehericy-Hermont représentée par Me Philippe Lehericy . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 10/01/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
67508
Date d'ajout
18/10/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE rendue le 17 Octobre 2017 nommant Leblanc-Lehericy-Hermont représentée par Me Philippe Lehericy 577 Rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
7464
Date d'ajout
14/12/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne prononce en date du 14/12/2011 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2011J00399 , date de cessation des paiements le 12/12/2011 , désigne juge commissaire M. Roig Jean , juge commissaire suppléant M. Henry Patrick , liquidateur SCP Leblanc-Lehericy-Herbaut, représentée par Me Geneviève Leblanc 577 Rue de la Croix Verte 60600 Agnetz , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
30/09/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de SENLIS. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).