Entreprise : SCI ASSA - SIREN 331 787 119
Identité
(Entreprise radiée le 29/12/2021)
Dénomination
SCI ASSA
SIREN (siège)
331 787 119
Date d'immatriculation au RNE
05/08/1985
Date de fin de la personne morale
04/08/2084
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1509.25 EUR
Adresse du siège
7 RUE DE L EGLISE 02300 MAREST-DAMPCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POIVRE RAYMONDE
Nom d'usage
CARLIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1926
Commune de résidence
Hasnon
Nom, Prénom(s)
ADAMCZUK ANNE , SOPHIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Denain
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/08/1985
Siret
33178711900014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
l'acquisition la propriété
Adresse
7 RUE 7 rue de L Eglise
02300 , Marest-Dampcourt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
29/12/2021
Description
RADIATION D'OFFICE Article R.123-136 du code de commerce. LORSQUE LE GREFFIER A PORTE AU REGISTRE UNE MENTION DE CESSATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.123-125 DU CODE DE COMMERCE, IL RADIE D'OFFICE LA PERSONNE QUI N'A PAS REGULARISE SA SITUATION, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE L'INSCRIPTION DE CETTE MENTION.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
28/09/2021
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Chauny a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
05/08/1985
Description
Observations concernant l'établissement situé 7 ru e DE L'EGLISE 02300 Marest-Dampcourt : L'ADMINISTR ATION ET LA GESTION DE TOUS IMMEUBLES NOTAMMENT DE CELUI A HELESMES 106 RUE JEAN JAURES LEUR ENTRETI EN ET AMENAGEMENT.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
05/08/1985
Description
Historique : DEPOT AU GREFFE DE CHAUNY LE 7/5/85 N ° 3530 PICARDIE LA GAZETTE DU 15/1/85
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).