Entreprise : DAIRAINES LOUIS ET ERIC - SIREN 331 762 435
Identité
Dénomination
DAIRAINES LOUIS ET ERIC
SIREN (siège)
331 762 435
Date d'immatriculation au RNE
07/03/1985
Début d’activité
08/03/2007
Date de fin de la personne morale
06/03/2035
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Entreprise de tous travaux agricoles et accessoirement le transport de tous produits se rattachant à l'agriculture, à l'aide de tracteurs et remorque agricoles ainsi que le charroi de terre
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Code APRM
4312BA - Terrassements
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
GRANDE RUE 80132 HAUTVILLERS-OUVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAIRAINE ERIC , MICHEL , MAURICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Hautvillers-Ouville
Nom, Prénom(s)
DECLERCQ GILBERT
Nom d'usage
DECLERCQ
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Amiens
Nom, Prénom(s)
DELAFOSSE ANNE , MARIE , ANDREE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Francières
Nom, Prénom(s)
DELAFOSSE ANNE
Nom d'usage
DELAFOSSE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
FRANCIERES
Nom, Prénom(s)
DAIRAINE ERIC
Nom d'usage
DAIRAINE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
HAUTVILLERS OUVILLE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/03/2007
Siret
33176243500013
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Code APRM
4312BA - Terrassements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale
Activité principale
TOUS TRAVAUX AGRICOLES TRANSPORT DE PRODUITS SE RATTACHANT A L'AGRICULTURE CHARROI DE TERRE TRANSPORT ROUTIER MARCHANDI
Code APRM
4312BA - Terrassements
Code APRM
4312BA - Terrassements
Adresse
GRANDE RUE
80132 , HAUTVILLERS-OUVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/014372
Date d'ajout
01/12/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce d'Amiens en date du 01/12/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/000346
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Amiens en date du 11/01/2019 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : Selas MJS PARTNERS 5 place Notre Dame 80000 Amiens
Numéro d'observation
F18/008482
Date d'ajout
25/10/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Amiens en date du 25/10/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur BONNARD Claude Mandataire judiciaire : Selas MJS PARTNERS 5 place Notre Dame 80000 Amiens, Administrateur judiciaire : SELARL R&D 9 rue Gribeauval 80000 Amiens mission : assurer seul et entièrement l'administration de la société. Date de cessation des paiements : 23/10/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
=== Refonte de la carte judiciaire 2009 (TC) === : Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Abbeville a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).