Entreprise : CUMA DE LA FORET - SIREN 331 688 580
Identité
Dénomination
CUMA DE LA FORET
SIREN (siège)
331 688 580
Date d'immatriculation au RNE
11/02/1985
Début d’activité
01/02/1985
Date de fin de la personne morale
10/02/2084
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
5643.66 EUR
Adresse du siège
LE BOURG 14230 ISIGNY-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRANDIN EMMANUEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Lison
Nom, Prénom(s)
MAUGER CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
ISIGNY-SUR-MER
Nom, Prénom(s)
BROHIER SAMUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Isigny-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
BROHIER CHARLES-MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1983
Commune de résidence
ISIGNY-SUR-MER
Nom, Prénom(s)
DURAND JACK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Monfréville
Nom, Prénom(s)
QUEGUINER YANNICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
ISIGNY-SUR-MER
Nom, Prénom(s)
PASQUET MICKAEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Saint-Martin-de-Blagny
Nom, Prénom(s)
BROHIER DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Isigny-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
FELLAG SEBASTIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Saint-Marcouf
Nom, Prénom(s)
TOSTAIN MICKAEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Lison
Nom, Prénom(s)
DOSSIER CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
ISIGNY-SUR-MER
Nom, Prénom(s)
BERNARD FLAVIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1989
Commune de résidence
Airel
Nom, Prénom(s)
HAMEL CHRISTIAN , GEORGES , ALBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Isigny-sur-Mer
Dénomination
GAEC DU FUMICHON
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Isigny-sur-Mer
Dénomination
GAEC DU LIEU CHEVEL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Isigny-sur-Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1985
Siret
33168858000017
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
LE BOURG
14230 , ISIGNY-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bayeux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n° 2001-474 du 30 Mai 2001 : - Ancien montant : 37 020.00 FRF - Nouveau montant : 5 643.66 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).