Entreprise : LA COMMANDERIE - SIREN 331 663 377
Identité
(Entreprise radiée le 05/03/2019)
Dénomination
LA COMMANDERIE
SIREN (siège)
331 663 377
Date d'immatriculation au RNE
22/12/2009
Date de fin de la personne morale
21/12/2084
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
22 RUE JOSEPH BAIL 77590 BOIS-LE-ROI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VULLIEZ BERNARD , GEORGES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Bois-le-Roi
Nom, Prénom(s)
VULLIEZ EMILIE , MELANIE
Nom d'usage
SALA-VULLIEZ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Vaugneray
Nom, Prénom(s)
VULLIEZ ANAIS , CAMILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1985
Commune de résidence
Butteaux
Nom, Prénom(s)
VULLIEZ MADDY , VIRGINIE
Nom d'usage
LEFEUVRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Schiltigheim
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/09/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1984
Siret
33166337700017
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
4 SQ ROSNY AINE
75013 , PARIS 13 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/01/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/09/2009
Siret
33166337700025
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et gestion d'un immeuble à Marclaz 74200 Thonon les Bains.
Adresse
22 RUE 22 Rue Joseph Bail
77590 , Bois-le-Roi - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6740
Date d'ajout
05/03/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 30/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3448
Date d'ajout
15/01/2019
Description
Dissolution à compter du 07/12/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 07/12/2018 parution de la publicité légale 14/12/2018
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/12/2009
Description
: Actes constitutifs déposés au Tribunal de Commerce de Paris le 24 Janvier 1985 sous le numéro 000152. Ancien siège : 4 Square Rosny Aimé 75013 PARIS.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).