Entreprise : AIRBIC SOC - SIREN 331 649 145
Identité
Dénomination
AIRBIC SOC
SIREN (siège)
331 649 145
Date d'immatriculation au RNE
25/01/1985
Début d’activité
25/01/1985
Date de fin de la personne morale
24/01/2084
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
ETUDE, REALISATION, COMMERCIALISATION DE TOUS PROCEDES ET APPAREILS PERMETTANT DE REALISER DES ECONOMIES D'ENERGIE.
Code APE
7701
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
2 RUE PASTEUR 59300 VALENCIENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WILLIG XAVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Valenciennes
Nom, Prénom(s)
DELBREIL JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1933
Commune de résidence
Valenciennes
Nom, Prénom(s)
NEVE FLORENT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1937
Commune de résidence
Denain
Nom, Prénom(s)
DELBREIL LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Valenciennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/01/1985
Siret
33164914500017
Code APE
7701
Origine du fonds
Création
Activité principale
ETUDE, REALISATION, COMMERCIALISATION DE TOUS PROCEDES ET APPAREILS PERMETTANT DE REALISER DES ECONOMIES D'ENERGIE.
Adresse
2 RUE PASTEUR
59300 , VALENCIENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
03/09/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 02/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/05/2018
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Valenciennes en date du 14/05/2018 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 28/03/2018, désignant en qualité de liquidateur SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK en la personne de Maître J.Ph. BORKOWIAK 12-14 avenue Georges Clémenceau 59300 VALENCIENNES.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/01/1985
Description
Historique : La société reprend les actes et engag ements accomplis par son dirigeant notamment l'exp loitation du fonds faite pour le compte de la soci été en formation entre le 6 janvier 1985 et le 25 janvier 1985.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).