Entreprise : CUMA D'AUDES - SIREN 331 646 075
Identité
Dénomination
CUMA D'AUDES
SIREN (siège)
331 646 075
Date d'immatriculation au RNE
04/07/2002
Début d’activité
05/02/1963
Date de fin de la personne morale
03/07/2038
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Mise à disposition de matériels agricoles
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
42407 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 03190 AUDES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUDET BAPTISTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/2001
Commune de résidence
Reugny
Nom, Prénom(s)
JOUANIN GUILLAUME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Commune de résidence
Vallon-en-Sully
Nom, Prénom(s)
LACHASSAGNE DAVID
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Haut-Bocage
Nom, Prénom(s)
MALLET FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Épineuil-le-Fleuriel
Nom, Prénom(s)
OLIVIER CEDRIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1998
Commune de résidence
Verneix
Nom, Prénom(s)
SION MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Audes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/02/1963
Siret
33164607500019
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Mise à disposition de matériels agricoles
Adresse
MAIRIE
03190 , AUDES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
98
Date d'ajout
22/01/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/12/2009 : Partant : BOULADE Serge, Secrétaire Nouveau : MATHIAUD Christophe Pascal, Vice-Président Nouveau : CLEMENT Dominique Bernard Jean, Secrétaire Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/01/2010 : Partant : LEROUX Christian, Président Nouveau : CACHET Olivier Jules, Président
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).