Entreprise : LAMIBOIS G S G - SIREN 331 564 070
Identité
(Entreprise radiée le 21/12/2022)
Dénomination
LAMIBOIS G S G
SIREN (siège)
331 564 070
Date d'immatriculation au RNE
31/01/1985
Date de fin de la personne morale
30/01/2084
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
15 RUE DE LA VERRERIE 63290 PUY-GUILLAUME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE VALROGER MAXIME
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Commune de résidence
Paris 15
Nom, Prénom(s)
NADAUD JEAN-FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
NEUILLY SUR SEINE
Nom, Prénom(s)
PINCON EDOUARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/08/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1985
Siret
33156407000018
Code APE
1624Z - Fabrication d'emballages en bois
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la Fabrication et à vente de caisses de palettes bois déroulés ou tranches et de lamibois
Adresse
15 RUE 15 rue de la Verrerie
63290 , Puy-Guillaume - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25070
Date d'ajout
21/12/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Clermont-Ferrand le 21/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14290
Date d'ajout
02/08/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 734.71 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).