Entreprise : SCI IMMO LES CEDRES BLEUS - SIREN 331 552 059
Identité
Dénomination
SCI IMMO LES CEDRES BLEUS
SIREN (siège)
331 552 059
Date d'immatriculation au RNE
20/05/1964
Début d’activité
21/12/1963
Date de fin de la personne morale
19/05/2062
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Gestion administration de tous immeubles location prise à bail de tous immeubles urbains et ruraux et ce par tous moyens et généralement toutes opérations s'y rattachant directement ou indirectement
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
34 AV DU PDT FRANKLIN ROOSEVELT 11000 CARCASSONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AZIBERT JEAN , CHARLES , RAYMOND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Carcassonne
Dénomination
JCA PATRIMOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris 01
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/12/1963
Siret
33155205900015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion administration de tous immeubles location prise à bail de tous immeubles urbains et ruraux et ce par tous moyens et généralement toutes opérations s'y rattachant directement ou indirectement
Autres Activités
Gestion administration de tous immeubles location prise à bail de tous immeubles urbains et ruraux et ce par tous moyens et généralement toutes opérations s'y rattachant directement ou indirectement
Adresse
34 AV DU PDT FRANKLIN ROOSEVELT
11000 , CARCASSONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
656
Date d'ajout
08/02/2017
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 24.01.2017 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE OUVRE UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE A L'EGARD DE LA SCI LES CEDRES BLEUS DEISGNE MME ISABELLE MARTIN DE LA MOUTTE VICE PRESIDENTE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET MME SOPHIE MOLLAT PRESIDENT EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT DESIGNE EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR MAITRE BERNARD SANCHEZ MANDATAIRE JUDICIAIRE SIS 16 QUAI DE LORRAINE 11100 NARBONNE FIXE PROVISOIREMENT AU 23.12.2016 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DESIGNE L'ETUDE D'HUISSIERS DURAND VERVUEREN HUISSIERS DE JUSTICE A CARCASSONNE POUR REALISER L'INVENTAIRE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ANCIENNE SOCIETE ANONYME PUIS STE A RESPONSABILITE LIMITEE SOUS LE NUMERO RCS 64 B 17 ET NUMERO SIREN 641 850 177.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).