Entreprise : SOC DE MECANIQUE ASSEMBLAGE DU CHEIX - SIREN 331 395 079
Identité
Dénomination
SOC DE MECANIQUE ASSEMBLAGE DU CHEIX
Sigle
SOMAC
SIREN (siège)
331 395 079
Date d'immatriculation au RNE
12/02/1985
Début d’activité
12/02/1985
Date de fin de la personne morale
11/02/2035
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
La mise au point, la fabrication, la transformation le négoce de toutes pièces mécaniques etc.
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Capital social
774430 EUR
Adresse du siège
LE CHEIX 23300 LA SOUTERRAINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THOMAS PATRICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Saint-Agnant-de-Versillat
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/02/1985
Siret
33139507900014
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La mise au point, la fabrication, la transformation le négoce de toutes pièces mécaniques etc.
Adresse
LE CHEIX
23300 , LA SOUTERRAINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1152
Date d'ajout
08/07/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/06/2010 : Partant : VERRIER Alain, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES (SARL), Commissaire aux comptes suppléant -Changement de qualité : CHAUGIER Jean, Commissaire aux comptes suppléant devient Commissaire aux comptes titulaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
264
Date d'ajout
06/02/2008
Description
TRANSFORMATION DE LA SA EN SAS ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET NOUVEAU PRESIDENT : MR LAMIDIEU THIERRY ANCIENS ADMINISTRATEURS : INNOVATIONS DEVELOPMENTS REPRESENTEE PAR MR LAMIDIEU THIERRY - MME LAMIDIEU METTJE Date d'effet : 02/01/2008
Numéro d'observation
1854
Date d'ajout
19/12/2007
Description
ANCIEN PDG ET ADMINISTRATEUR : MR BATISE RENE ANCIENS ADMINISTRATEURS : MR CAVERT JEAN PAUL - MR ROUVELAUD CHRISTIAN NOUVEAU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR : MR LAMIDIEU THIERRY - NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : INNOVATIVE DEVELOPMENTS REPRESENTEE PAR MR LAMIDIEU THIERRY - MME LAMIDIEU METTJE Date d'effet : 30/10/2007
Numéro d'observation
1366
Date d'ajout
10/10/2006
Description
ADRESSE DE MR BATISE RENE : FORGEVIEILLE - 23160 ST GERMAIN BEAUPRE
Numéro d'observation
1366
Date d'ajout
10/10/2006
Description
NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE : MR CAVERT JEAN PAUL Date d'effet : 11/07/2006
Numéro d'observation
817
Date d'ajout
06/07/2000
Description
CAPITAL PORTE A 774.430 EUROS A COMPTER DU 15 JUIN 2000
Numéro d'observation
1485
Date d'ajout
15/12/1999
Description
CAPITAL REDUIT DE 5.000.000 FRS A 4.502.500 FRS A COMPTER DU 9 NOVEMBRE 1999
Numéro d'observation
1209
Date d'ajout
23/10/1995
Description
SUITE A L'ACHAT DES ELEMENTS INCORPORELS ET DU MATERIEL SANS DROIT AU BAIL A ARGENTON SUR CREUSE (36), LA SOCIETE DECLARE TRANSFERER L'EXPLOITATION DE CETTE ACTIVITE A LA SOUTERRAINE (23) - Z.I. DU CHEIX A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).