Entreprise : SCI LES PINS - SIREN 331 301 929
Identité
(Entreprise radiée le 26/01/2023)
Dénomination
SCI LES PINS
SIREN (siège)
331 301 929
Date d'immatriculation au RNE
28/12/1984
Date de fin de la personne morale
27/12/2004
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
330 RUE PAUL BERT 69003 LYON 3EME FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DANS LOCAUX DE S.A SODERIM
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SOCIETE I.P.L
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Bagneux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/12/1984
Siret
33130192900013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
1/ Acquisition d'un tènement à DECINES CHARPIEU (RHONE) 2/ Construction sur ledit terrain d'un ensemble immobilier à usage principal d'habitation, outre dépendances et annexes. 3/ Vente des immeubles construits par la société 4/ Toutes opérations mobilières ou immobilières se rapportant à cet objet.
Adresse
330 RUE 330 Rue Paul Bert
69003 , Lyon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Dans les locaux de la S.A. SODERIM
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F02/011482
Date d'ajout
27/03/2002
Description
Radiation en date du 27/03/2002 : Par jugement en date du 12/03/2002 le Tribunal de Grande Instance de Lyon a prononcé la clôture du redressement judiciaire après exécution du plan de cession.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/07/1994
Description
DM du 19/7/1994 : Le Tribunal de Grande Instance de Lyon par jugment en date du 8 juillet 1994 a : - prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, - fixé au 8 juillet 1994 la date de cessation des paiements, - désigné Me GAZQUEZ, Juge Commissaire et Me WALCZAK 4 Bld E. Deruelle 69003 LYON, représentant des créanciers. DM du 19/7/1994 : Le Tribunal de Grande Instance de Lyon par jugement en date du 8 juillet 1994 a : - autorisé la société à poursuivre son activité pour une période devant expirer le 11 octobre 1994, - désigné Me PEY 1 Rue de la République 69001 LYON, administrateur avec la mission de gestion. DM du 21/10/94 : Le Tribunal de Grande Instance de Lyon par jugement en date du 14/10/94 Autorise la société à poursuivre son activité pour une période devant expirer le 08 NOVEMBRE 1994. DM du 23/11/1994 : Le Tribunal de Grande Instance de Lyon par jugement en date du 8/11/94 autorise la société à poursuivre son activité pour une période devant expirer le 10 janvier 1995. Le Tribunal de Grnde Instance de Lyon par jugement en date du 10/1/95 autorise la société à poursuivre son activité pour une période devant expirer le 7 février 1995. DM du 18/4/1995 : Le Tribunal de Grande Instance de Lyon par jugement en date du 14 mars 1995 : - ARRETE le plan de cession de la société, - NOMME Me PEY commissaire à l'exécution du plan. DECLARATION MODIFICATIVE du 19 Juillet 1996 : Le Tribunal de Grande Instance de Lyon par jugement en date du 9/7/1996 : - DIT que la durée du plan est prorogée jusqu'au 31/12/1996.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).