Entreprise : SOCIETE AUTOMOBILES TEOULET - SIREN 331 291 260
Identité
(Entreprise radiée le 29/06/2023)
Dénomination
SOCIETE AUTOMOBILES TEOULET
SIREN (siège)
331 291 260
Date d'immatriculation au RNE
21/12/1984
Date de fin de la personne morale
20/12/2083
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
161595.96 EUR
Adresse du siège
ZAC DE LA CHARTREUSE 81100 CASTRES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 161
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEGUR HENRIETTE
Nom d'usage
TEOULET
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1907
Commune de résidence
LAVAUR
Nom, Prénom(s)
TEOULET JEANINE , LUCETTE , IRENE
Nom d'usage
OUILLAC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1927
Commune de résidence
ROQUECOURBE
Nom, Prénom(s)
RUIZ JEAN , CLAUDE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
TOULOUSE
Nom, Prénom(s)
OUILLAC JEAN , BERNARD , HENRI , LUC
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
DOURGNE
Nom, Prénom(s)
BESSE ROBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
CASTRES
Dénomination
STE D EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE FIDEX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
31
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/06/1992
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1984
Siret
33129126000015
Enseigne
SOCIETE AUTOMOBILES TEOULET
Origine du fonds
Autre
Activité principale
GARAGE, ACHAT, VENTE ET LOCATION DE TOUS VEHICULES ET DE TOUT MATERIEL ET NOTAMMENT DE MATERIEL DE BATIMENT DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS
Adresse
ZI DE LA CHARTREUSE
81100 , CASTRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3624
Date d'ajout
29/06/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2023
Date d'ajout
03/07/1992
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 19.06.92, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SA AUTOMOBILES TEOULET, A CONFIRME MR BARDIER JUGE COMMISSAIRE, A DESIGNE ME EVERAERE COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR. A COMPTER DU 19.06.92.
Numéro d'observation
3677
Date d'ajout
04/12/1991
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE SUIVANT JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 1991 AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 6 MOIS, A COMPTER DU 11 OCTOBRE 1991,SOIT JUSQU'AU 5 AVRIL 1992 A COMPTER DU 22.11.91
Numéro d'observation
1271
Date d'ajout
09/04/1991
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 5 AVRIL 1991 AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 6 MOIS A COMPTER DU 5 AVRIL 1991
Numéro d'observation
2585
Date d'ajout
10/10/1990
Description
ORDONNANCE DE MR LE JUGE COMMISSAIRE EN DATE DU 8 OCTOBRE 1990 AUTORISE L'OUVERTURE D'UN COMPTE AUPRES DE LA B P T A A CASTRES 13 PLACE SOULT A COMPTER DU 6 OCTOBRE 1990 (APPLICATION DE L'ART 40 DE LA LOI DU 25.01.85) A COMPTER DU 6.10.90
Numéro d'observation
2584
Date d'ajout
10/10/1990
Description
ORDONNANCE DE MR LE JUGE COMMISSAIRE EN DATE DU 8 OCTOBRE 1990 AUTORISE L'OUVERTURE D'UN COMPTE AUPRES DE LA BNP A CASTRES 4 PLACE JEAN JAURES, A COAMTPER DU 6 OCTOBRE 1990 (APPLICATION DE L'ART 40 DE LA LOI DU 25.01.85 )
Numéro d'observation
2547
Date d'ajout
08/10/1990
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 4 OCTOBRE 1990
Numéro d'observation
2548
Date d'ajout
08/10/1990
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 5 OCTOBRE 1990 A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL DE STE AUTOMOBILES TEOULET, A NOMME JUGE COMMISSAIRE MR BRUNEL REPRESENTANT DES CREANCIERS MME EVERAERE MONIQUE MAZAMET 1 RUE GUSTAVE SARRAT, ADMINISTRATEUR MR F MARIOTTI A CASTRES 7 RUE TOULOUSE LAUTREC CESSATION DES PAIEMENTS AU 4 OCTOBRE 1990 PERIODE D'OBSERVATION DE 6 MOIS A COMPTER DU 05.10.90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 060 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 161 595.96 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).