Entreprise : SCI RENOIR - SIREN 331 290 403
Identité
Dénomination
SCI RENOIR
SIREN (siège)
331 290 403
Date d'immatriculation au RNE
21/01/1985
Début d’activité
23/06/1973
Date de fin de la personne morale
20/01/2045
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement d'un immeuble situé à Arras, rue Renoir sans numéro; Et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directe ment ou indirectement à l'objet ci-dessus défini pourvu que les opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2744.08 EUR
Adresse du siège
1 RUE RENOIR 62000 ARRAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNEL CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Dainville
Nom, Prénom(s)
DUBRAY ANTOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1984
Commune de résidence
Arras
Nom, Prénom(s)
HANOT AMANDINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1984
Commune de résidence
Dainville
Nom, Prénom(s)
HUMEZ JEAN-FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Duisans
Nom, Prénom(s)
JANKOWSKI MAXIME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1993
Commune de résidence
Saint-Nicolas
Nom, Prénom(s)
MAFRANS MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1985
Commune de résidence
Athies
Nom, Prénom(s)
MARECHAL ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Duisans
Nom, Prénom(s)
MAZE PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Neuville-Saint-Vaast
Nom, Prénom(s)
NOWACKI CHRISTELLE
Nom d'usage
BOGATZKI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
Achicourt
Nom, Prénom(s)
SAETTI VERONIQUE
Nom d'usage
LEROY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Agnez-lès-Duisans
Nom, Prénom(s)
VERRET MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Arras
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/06/1973
Siret
33129040300012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement d'un immeuble situé à Arras, rue Renoir sans numéro; Et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directe ment ou indirectement à l'objet ci-dessus défini pourvu que les opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.
Autres Activités
L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement d'un immeuble situé à Arras, rue Renoir sans numéro; Et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directe ment ou indirectement à l'objet ci-dessus défini pourvu que les opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.
Adresse
1 RUE RENOIR
62000 , ARRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 18 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 2 744.08 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).