Entreprise : GIE LES ARTISTES ASSOCIES - SIREN 330 913 211
Identité
Dénomination
GIE LES ARTISTES ASSOCIES
SIREN (siège)
330 913 211
Date d'immatriculation au RNE
30/10/1984
Date de fin de la personne morale
29/10/2083
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
DOUMILLAC LARPIGNE 47300 PUJOLS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOHAN RICHARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
PRAYSSAS
Nom, Prénom(s)
BONAS JORDI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1937
Commune de résidence
AZAY LE RIDEAU
Nom, Prénom(s)
CARRE SERGE
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1929
Nom, Prénom(s)
CATONI JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1939
Commune de résidence
MARSEILLE
Nom, Prénom(s)
DU JANERAND DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1919
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
GIRAUDO JEAN , PIERRE
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
VILLENEUVE LOUBET
Nom, Prénom(s)
VERDEROSA HERVE
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
MESNIL LE ROI
Nom, Prénom(s)
VOLANG JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1921
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/10/1984
Siret
33091321100018
Code APE
6009
Origine du fonds
Création
Activité principale
IMPORT, EXPORT, ACHAT, REVENTE DE TOUTES OPERATIONS MATERIELLES, ADMINIS- TRATIVES PERMETTANT L'ACHEMINEMENT DES OBJETS D'ART ET PLUS PARTICULIERE- MENT DES OEUVRES D'ART PRODUITES PAR DES ARTISTES CONTEMPORAINS
Adresse
DOUMILLAC LARPIGNE
47300 , PUJOLS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LARPIGNE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
186
Date d'ajout
05/02/1991
Description
SUIVANT PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21/12/90, L'ASSEMBLEE DECIDE LA DISSOLUTION ANTICIPEE DU GROUPEMENT ET SA LIQUIDATION AMIABLE. LE GROUPEMENT SUBSISTERA POUR LES BESOINS DE LA LIQUIDATION ET JUSQU'A LA CLOTURE DE CELLE-CI L'ASSEMBLEE NOMME EN QUALITE DE LIQUIDATEUR ET POUR LA DUREE DE LA LIQUI- DATION MONSIEUR RICHARD BOHAN LE SIEGE SOCIAL DE LA LIQUIDATION EST FIXE A L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL ACTUEL A COMPTER DU 31/12/90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SUIVANT PV ASSEMBLEE DU 30/08/1989 : DEMISSION DE MONSIEUR PIERRE OLLE DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR MONSIEUR RICHARD BOHAN EST NOMME ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR PIERRE OLLE A COMPTER DU 31/08/89
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).