Entreprise : SOCIETE ATLANTIQUE DE PARTICIPATIONS - SIREN 330 658 139
Identité
(Entreprise radiée le 29/12/2017)
Dénomination
SOCIETE ATLANTIQUE DE PARTICIPATIONS
Sigle
SAP
SIREN (siège)
330 658 139
Date d'immatriculation au RNE
05/10/1987
Date de fin de la personne morale
04/10/2083
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
RUE RENE FONCK 44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE AEROPORTUAIRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BESNARDEAU GUY , DANIEL , PAUL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Nom, Prénom(s)
JIVANOVITCH ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
ECCGE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Balma
Dénomination
JMI HOLDING
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
L'Isle-Jourdain
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/08/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1987
Siret
33065813900028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
holding, acquisition et gestion de participation dans toutes sociétés existantes ou a créer.
Adresse
RUE rue René Fonck d2A Nantes Atlantique
44860 , Saint-Aignan de Grand Lieu - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE AEROPORTUAIRE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/05/2001
Siret
33065813900036
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
12 RUE JOHANNES GUTENBERG
44340 , BOUGUENAIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE LA BOUVRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
29/12/2017
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , REALISEE LE 04.12.2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
23/11/2017
Description
Acte sous seing privé en date du 29-08-2017 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique JMI HOLDING - 5289500818 RCS AUCH, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans HEBDO SEVRE ET MAINE du 02-11-2017
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
05/10/1987
Description
Observations concernant l'établissement situé rue René Fonck d2A Nantes Atlantique 44860 Saint-Aigna n de Grand Lieu : CETTE SOCIETE TRANSFERE SON SIEG E SOCIAL PRECEDEM- MENT FIXE A AIZENAY LE BOULE DU BOIS - A COMPTER DU 1.08.1987.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
05/10/1987
Description
Historique : - CONSTITUTION : DEPOT A LA ROCHE SUR YON LE 04/10/1984 PUBLICITE: OUEST DIMANCHE VENDE E NOUVELLE DU 02/09/1984 - TRANSFERT : PUBLICITE: ECHO DE L'OUEST Mention du 23/10/2001 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL PRECEDEMMENT FIXE A ST AIGNAN DE G RANDLIEU 44860 D2A RUE RENE FONCK, A COMPTER DU 2. 5.2001 ET CAPITAL PORTE DE 250 000 FRS A 40 000 EU ROS A COMPTER DU 30.5.2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).