Entreprise : CENT VENT FABR FRANC BRIC CVB - SIREN 330 632 472
Identité
Dénomination
CENT VENT FABR FRANC BRIC CVB
SIREN (siège)
330 632 472
Date d'immatriculation au RNE
21/09/1984
Début d’activité
09/07/1984
Date de fin de la personne morale
20/09/2083
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Promotion et vente de produits manufacturés bricolage d'origine française
Code APE
5803
Capital social
173944.33 EUR
Adresse du siège
6 RUE VICTOR CARMIGNAC 94110 ARCUEIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HUET ANDRE LOUIS PIERRE RENE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1927
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VOIDET PIERRE CHARLES JULES
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1940
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE "ETABLISSEMENTS JULES HAQUIN" SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Nogent
Dénomination
LES BOIS DE LA MARNE SARL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
MAROLLES - VITRY LE FRANCO
Dénomination
ETABLISSEMENT CASSI SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Gemeaux
Dénomination
SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE DU VIMEU HTE NORMANDIE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
BETHENCOURT/MER
Dénomination
SOCIETE GUARESKI SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Friville-Escarbotin
Dénomination
ETABLISSEMENT RENAUD ET CIE SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PLOUFAGRAN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/07/1984
Siret
33063247200016
Nom commercial
CVB PROLABEL
Code APE
5803
Origine du fonds
Création
Activité principale
Promotion et vente de produits manufacturés bricolage d'origine française
Adresse
6 RUE VICTOR CARMIGNAC
94110 , ARCUEIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
25363
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27492
Date d'ajout
02/06/1988
Description
Jugement du 2 Juin 1988 Clôture pour insuffisance d'actif Juge cré : m. poisson - liquidateur : me Pellegrini
Numéro d'observation
27373
Date d'ajout
31/05/1988
Description
Jugement du 26 Mai 1988 Nommant m. Poisson , Juge commissaire en remplacement de m. Davonneau
Numéro d'observation
54796
Date d'ajout
12/01/1988
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire jugement du 03 Février 1987 N° Cessation des paiements en date du 02 Janvier 1987 Juge cré Monsieur Davonneau Représentant des créanciers Me Pellegrini
Numéro d'observation
54795
Date d'ajout
12/01/1988
Description
Déclaration de cessation des paiements le 22 Janvier 1987 Au greffe de Créteil
Numéro d'observation
54797
Date d'ajout
12/01/1988
Description
Jugement du 03 Février 1987 Prononçant la liquidation judiciaire n° Juge-cre. Mr Davonneau Liquidateur: Me Pellegrini
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).