Entreprise : GIE GIPHAR DIJON - SIREN 330 540 345
Identité
(Entreprise radiée le 09/04/2019)
Dénomination
GIE GIPHAR DIJON
SIREN (siège)
330 540 345
Date d'immatriculation au RNE
11/09/1984
Date de fin de la personne morale
10/09/2083
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
10.67 EUR
Adresse du siège
107 RUE DE LA PREFECTURE 21000 DIJON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DIJON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMPAIN FRANCOIS-MARIE-JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
DIJON
Nom, Prénom(s)
SEYTRE GILLES , MARCEL , AUGUSTE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
CHATILLON SUR SEINE
Nom, Prénom(s)
BRULE JACKY , ALAIN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1942
Commune de résidence
DIJON
Nom, Prénom(s)
LECOIS MARIE-DOMINIQUE , ANTOINETTE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
DIJON
Nom, Prénom(s)
SERAINE SYLVIE , SUZANNE , MADELEINE , JEANNE
Nom d'usage
LAGOUTTE
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
VENAREY LES LAUMES
Nom, Prénom(s)
LOUIS PASCAL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
DIJON
Nom, Prénom(s)
LECOMTE FRANCINE , MARIE-ANDREE
Nom d'usage
SAUVAGE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
TALANT
Nom, Prénom(s)
SERIOT PHILIPPE , PIERRE , MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Talant
Nom, Prénom(s)
LAGOUTTE JEAN-MARC , ANDRE , LOUIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
VENAREY LES LAUMES
Nom, Prénom(s)
FERRY CLAUDE , PIERRE , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
DIJON
Nom, Prénom(s)
CHASSIN PASCAL , JEAN-MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
FAUVERNEY
Nom, Prénom(s)
BOLOT DIDIER , JEAN-MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
MIREBEAU SUR BEZE
Nom, Prénom(s)
SAUVAGE GILLES , HUGUES
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
DIJON
Nom, Prénom(s)
MYON CHRISTIAN , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
SAINT SEINE L'ABBAYE
Dénomination
SNC PHARMACIE DES BUTTES
Qualité
Membre
Commune de résidence
NUITS SAINT GEORGES
Dénomination
EURL PHARMACIE DE LA POSTE
Qualité
Membre
Commune de résidence
MIREBEAU SUR BEZE
Dénomination
SNC GOURDON-CHASSIN
Qualité
Membre
Commune de résidence
QUETIGNY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/08/1984
Siret
33054034500049
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en oeuvre de tous moyens propres à faciliter ou à développer l'Acti vite économique de ses membres, a amélioré ou à accroître les résultats de cette activité, participer à des voyages d'études de la profession pharmaceutique à l'étranger
Adresse
107 RUE 107 rue de la Préfecture
21000 , Dijon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DIJON
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/04/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/01/1986
Siret
33054034500023
Code APE
748K
Adresse
19 PL DARCY
21000 , DIJON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MADAME LUCY ELIANE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/01/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/04/1996
Siret
33054034500031
Code APE
748K
Adresse
94 RUE MONGE
21000 , DIJON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6517
Date d'ajout
09/04/2019
Description
Radiation du RCS le 09/04/2019 avec effet au 31/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6515
Date d'ajout
09/04/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 20/12/2018 Liquidateur : SERIOT Philippe Pierre Michel Le siège de la liquidation est fixé à : 46 rue de la Libération 21240 TALANT Journal d'annonces légales : PAS DE PUB en date du 01/01/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 70.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 10.67 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).