Entreprise : SCI J B L M - SIREN 330 526 203
Identité
Dénomination
SCI J B L M
SIREN (siège)
330 526 203
Date d'immatriculation au RNE
09/08/1984
Début d’activité
01/08/1984
Date de fin de la personne morale
08/08/2115
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Constitution et organisation du patrimoine familial de ses associés. Acquisition par tous moyens de tous terrains bâtis.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
326624.49 EUR
Adresse du siège
124 PL PIERRE CHABERT 38250 VILLARD-DE-LANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAGDELEN JOSETTE , MARIE , LEONTINE
Nom d'usage
MAGNIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1932
Commune de résidence
Villard-de-Lans
Nom, Prénom(s)
MAGNIN PAULINE , LEONTINE , ODETTE , ALICE , ANDREE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1995
Commune de résidence
Villard-de-Lans
Nom, Prénom(s)
MAGNIN LUC , HENRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Villard-de-Lans
Nom, Prénom(s)
MAGNIN MARIE , PATRICIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1988
Commune de résidence
Villard-de-Lans
Nom, Prénom(s)
MAGNIN AUDREY , AURELIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1990
Commune de résidence
Villard-de-Lans
Nom, Prénom(s)
MAGNIN JEAN , DAMIEN , LOUIS , LEON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1993
Commune de résidence
Villard-de-Lans
Nom, Prénom(s)
MAGNIN BRUNO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
MAGNIN AURELIE , JOSETTE , COLETTE , SUZANNE , ANDREE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1992
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
MAGNIN JULIETTE , CLAIRE , MADELEINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1995
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
MAGNIN THOMAS , LOUIS , ETIENNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/2002
Commune de résidence
Vincennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1984
Siret
33052620300022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Constitution et organisation du patrimoine familial de ses associés. Acquisition par tous moyens de tous terrains bâtis.
Autres Activités
Constitution et organisation du patrimoine familial de ses associés. Acquisition par tous moyens de tous terrains bâtis.
Adresse
124 PL PIERRE CHABERT
38250 , VILLARD-DE-LANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1984
Siret
33052620300014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LD AUX PIERRES IMM LA CROISEE
38250 , VILLARD-DE-LANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F12/009455
Date d'ajout
09/07/2012
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du Lieu-dit AUX PIERRES - IMMEUBLE LA CROISEE 38250 VILLARD-DE-LANS au 124 Place Pierre Chabert 38250 VILLARD-DE-LANS à compter du 01/02/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépot le 09/08/1984 L'ESSOR DE L'ISERE DU 27/07/1984
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).