Entreprise : BRACER CERF - SIREN 330 253 907
Identité
Dénomination
BRACER CERF
SIREN (siège)
330 253 907
Date d'immatriculation au RNE
22/08/1984
Début d’activité
01/11/1996
Date de fin de la personne morale
21/08/2059
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
MECANIQUE DE PRECISION A L'USAGE DES INDUSTRIES AERONAUTIQUES ETD'ARMEMENT.
Code APE
3312Z - Réparation de machines et équipements mécaniques
Capital social
83846.96 EUR
Adresse du siège
33 RUE FORTUNY 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RENEVEY PHILIPPE , JEAN-YVES
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
RENEVEY ROMAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
RENEVEY ALEXIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
ROI JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1938
Commune de résidence
Levallois Perret
Dénomination
S & W ASSOCIES SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1996
Siret
33025390700027
Code APE
3312Z - Réparation de machines et équipements mécaniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
MECANIQUE DE PRECISION A L'USAGE DES INDUSTRIES AERONAUTIQUES ETD'ARMEMENT.
Adresse
33 RUE FORTUNY
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/07/1984
Siret
33025390700019
Code APE
516J
Adresse
15 IMP DE LA DEFENSE
75018 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25557
Date d'ajout
06/08/2003
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL EN DATE DU 24.07.2003 ARRETE LE PLAN DE CESSION AU PROFIT DE LA SASU IXCORE AVEC LA FACULTE DE SE SUBSTITUER TOUTES STES A CONSTITUER DESIGNE M.ARDITTY COMME TENU D'EXECUTER LE PLAN - NOMME COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ME PELLEGRINI 4 LE PARVIS DE ST MAUR DES FOSSES MAINTIENT ADMINISTRATEUR ME BARONNIE 14 RUE DU VIADUC NOGENT SUR MARNE AVEC LES POUVOIRS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CESSION TOTALE POUR UNE DUREE DE 1 AN - JUGE COMMISSAIRE M.MISRAKI - DUREE DU PLAN 36 MOIS MAINTIENT REPRESENTANT DES CREANCIERSME BARONNIE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20549
Date d'ajout
15/07/2003
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL A PRONONCE EN DATE DU 20.03.2003 L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL SUR EXTENSION DE LA SA WUIFERT ( 94B3110 ) DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 31.10.2002 ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE M.MISRAKI JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT M.NERAUD, ADMINISTRATEUR ME BARONNIE AVEC POUR MISSION D'ASSISTER LA DEBITRICE POUR TOUS LES ACTES DE GESTION, REPRESENTANT DES CREANCIERS ME PELLEGRINI 94100 ST MAUR DES FOSSES ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION EXPIRANT LE 20.09.2003 LES DECLARATIONS DES CREANCES SONT A DEPOSER AU REPRESENTANT DES CREANCIERS DANS LES 2 MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PARUTION AU BODACC
Numéro d'observation
20806
Date d'ajout
15/07/2003
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL EN DATE DU 24.04.2003 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).