Entreprise : COFRIDEST - SIREN 330 241 829
Identité
(Entreprise radiée le 12/08/2022)
Dénomination
COFRIDEST
SIREN (siège)
330 241 829
Date d'immatriculation au RNE
12/07/1984
Date de fin de la personne morale
11/07/2083
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
9 AV ANATOLE FRANCE 54000 NANCY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRIEDMANN BRUNO , ARMAND , FERNAND
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1938
Commune de résidence
NANCY
Nom, Prénom(s)
DELACOUR PHILIPPE , FRANCOIS , EDOUARD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
METZ DEVANT LES PONTS
Nom, Prénom(s)
KERN ROLAND , JOSEPH
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
FORBACH
Nom, Prénom(s)
HUIBAN BERTRAND , RAYMOND
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
SOISSONS
Nom, Prénom(s)
GOUJON JEAN-CLAUDE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
REIMS
Nom, Prénom(s)
MARGO MICHEL , ROGER , ANDRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1941
Commune de résidence
MALZEVILLE
Nom, Prénom(s)
D'HALLUIN THIERRY , MARIE , GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
NANCY
Nom, Prénom(s)
DEBAR FRANCIS , PIERRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
REIMS
Nom, Prénom(s)
SANDRAS BERNARD , EDMOND , GABRIEL
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1934
Commune de résidence
CHALONS SUR MARNE
Nom, Prénom(s)
COURRIER MARCEL , GEORGES
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1942
Commune de résidence
CHANTRAINE
Nom, Prénom(s)
RONFORT GUY , JOSEPH
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
VOLSTROFF
Nom, Prénom(s)
MAUER MICHEL , LUCIEN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
VANDOEUVRE LES NANCY
Nom, Prénom(s)
PIGNI JEAN , JACQUES , MARCEL , ANDRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
CUIRIEUX
Nom, Prénom(s)
MARTZ PHILIPPE , JEAN , PIERRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
METZ
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/1988
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/07/1984
Siret
33024182900010
Code APE
7714
Origine du fonds
Autre
Activité principale
ETUDE DE STATISTIQUES, AMENAGEMENT, ORGANISATION DE SERVICES COMMUNS, ACHAT, VENTE D'EQUIPEMENTS ET MATERIELS POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DES MEMBRES ADHERENTS, AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE
Adresse
9 AV
54000 , NANCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16117
Date d'ajout
12/08/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Nancy le 12/08/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7315
Date d'ajout
07/05/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).